Orchid reality, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Orchid reality, a.s. v likvidaci (28200136) je Akciová společnost. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 2007 Orchid reality, a.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Orchid reality, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Orchid reality, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 12938 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28200136 | |
Jméno: | Orchid reality, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 30.11.2007 |
Zapsána dne: | 30.11.2007 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 97/2023-3 ze dne 9. 1. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 14. 2. 2023. | 23.2.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 30.11.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 50 000 Kč | 40 | 30.11.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chotěšovská 680/1, Praha 9 19000, Česká republika | 27.9.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Na Vinici 31/882, Praha 10 10000, Česká republika | 30.11.2007 - 27.9.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.2.2011 - 22.8.2018 |
reklamní činnost a marketing | 23.7.2008 - 7.2.2011 |
realitní činnost | 23.7.2008 - 7.2.2011 |
člen představenstva | Dimitrij Franchetti |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 30.7.2020 |
Adresa | Zenklova 1/35, 18000 Praha |
člen představenstva | Dimitrij Franchetti |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2012 do 22.7.2014 |
Adresa | náměstí Generála Kutlvašra 544/2, 14000 Praha 4 |
člen představenstva | JUDr. Zborov Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2011 do 27.9.2012 |
Adresa | Sadová 932, 28912 Sadská |
člen představenstva | Robert Mané |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2007 do 7.2.2011 |
Adresa | Ortenovo náměstí 930/32, Praha 7 |
IČO (identifikační číslo): | 28200136 |
---|---|
Jméno: | Orchid reality, a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 30. 11. 2007 |
Člen statutárního orgánu: | Dimitrij Franchetti |
---|
IČO: | 28200136 |
---|---|
Firma: | Orchid reality, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 11. 2007 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |