ORAS Moravia, s. r. o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ORAS Moravia, s. r. o. v likvidaci (64088634) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 38, 34012 Měčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 1995 ORAS Moravia, s. r. o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ORAS Moravia, s. r. o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ORAS Moravia, s. r. o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 31. 10. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 38950 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64088634 | |
Jméno: | ORAS Moravia, s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.10.1995 |
Zapsána dne: | 31.10.1995 | |
Společnost byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 20.6.2023, č.j. 69 Cm 24/2023. Usnesení nabylo právní moci dne 2.8.2023. | 31.8.2023 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.10.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 38, Měčín 34012, Česká republika | 3.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Farní 38, Měčín 34012, Česká republika | 30.6.2004 - 3.3.2023 |
Adresa: | 58, Měčín 34012, Česká republika | 28.12.2001 - 30.6.2004 |
Adresa: | 239, Hrubčice 79821, Česká republika | 3.8.1999 - 28.12.2001 |
Adresa: | Českobratrská 1742/18, Ostrava 70200, Česká republika | 31.10.1995 - 3.8.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování cestovní kanceláře | 31.10.1995 - 21.1.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 31.10.1995 - 21.1.2010 |
jednatel | Petr Spisák |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2023 |
Adresa | Prap. Veitla 65, 34022 Nýrsko |
jednatel | Petr Spišák |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2004 do 3.3.2023 |
Adresa | 13, 34034 Plánice |
jednatel | Vlastimil Hubálek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 30.6.2004 |
Adresa | 58, 34012 Měčín |
jednatel | David Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.1999 do 28.12.2001 |
Adresa | 239, 79821 Hrubčice |
jednatel | Oldřich Boháč |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.1995 do 3.8.1999 |
Adresa | 28. října 1918, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Jaroslav Sobek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.1995 do 3.8.1999 |
Adresa | Stará cesta 697/11, 71100 Ostrava |
jednatel | Stanislav Wolf |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.1995 do 3.8.1999 |
Adresa | Antošovická 18/375, 71100 Ostrava |
jednatel | ing. Evžen Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.1995 do 3.8.1999 |
Adresa | Nerudova 2948/15a, 70300 Ostrava |
IČO: | 64088634 |
---|---|
Firma: | ORAS Moravia, s. r. o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Měčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 10. 1995 |
Sídlo: | 38, Měčín 34012 |
---|
Činnosti cestovních kanceláří |