ORANGE LOGISTIC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ORANGE LOGISTIC s.r.o. (04010574) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vojtěšská 211/6, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 2015 ORANGE LOGISTIC s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ORANGE LOGISTIC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ORANGE LOGISTIC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 4. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 241295 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04010574 | |
Jméno: | ORANGE LOGISTIC s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.4.2015 |
Zapsána dne: | 21.4.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vojtěšská 211/6, Praha 11000, Česká republika | 29.4.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 21.4.2015 - 29.4.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor | 20.1.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.4.2015 - 20.1.2020 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 21.4.2015 - 20.1.2020 |
jednatel | Mykhaylo Huzo |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2021 |
Adresa | Kolbenova 803/28, 19000 Praha |
jednatel | Mykhaylo Huzo |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2017 do 5.8.2021 |
Adresa | Kolbenova 803/28, 19000 Praha |
jednatel | Ladislav Šindelář |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2017 do 20.9.2017 |
Adresa | 46, 27745 Újezdec |
jednatel | Ladislav Šindelář |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2015 do 14.6.2017 |
Adresa | U Kovárny 66, 27351 Malé Přítočno |
jednatel | Michal Kábrt |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2015 do 24.6.2015 |
Adresa | Hradecká 669, 55101 Jaroměř |
IČO: | 04010574 |
---|---|
Firma: | ORANGE LOGISTIC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 4. 2015 |
Sídlo: | Vojtěšská 211/6, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |