Opravy silnic Bohemia, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Opravy silnic Bohemia, s.r.o. (24185931) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Holušická 2221/3, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2011 a je stále aktivní. Opravy silnic Bohemia, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Opravy silnic Bohemia, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Opravy silnic Bohemia, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 12. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 352585 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24185931 | |
Jméno: | Opravy silnic Bohemia, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 12.12.2011 |
Zapsána dne: | 12.12.2011 | |
Dne 15.07.2021 rozhodl jediný akcionář o změně právní formy z dosavadní právní formy "akciová společnost" na právní formu "společnost s ručením omezeným", a to na základě Projektu o změně právní formy ze dne 30.04.2021. | 15.7.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.7.2021 | |
Základní kapitál | 2 100 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.12.2011 - 15.7.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 21 | 10.6.2021 - 15.7.2021 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 21 | 12.12.2011 - 10.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holušická 2221/3, Praha 14800, Česká republika | 12.10.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Na Kozačce 1289/7, Praha 2 12000, Česká republika | 12.12.2011 - 12.10.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.12.2011 |
projektová činnost ve výstavbě | 12.12.2011 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 12.12.2011 |
jednatel | Ing. Stanislav Liška |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2021 |
Adresa | Fričova 1085, 33202 Starý Plzenec |
člen představenstva | Ing. Stanislav Liška |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 do 15.7.2021 |
Adresa | Fričova 1085, 33202 Starý Plzenec |
Člen představenstva | Ing. Stanislav Liška |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2018 do 10.6.2021 |
Adresa | Fričova 1085, 33202 Starý Plzenec |
člen představenstva | Marie Šmerdová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2011 do 15.2.2018 |
Adresa | 280, 66407 Sivice |
člen představenstva | Pavel Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2011 do 15.2.2018 |
Adresa | Barvičova 905/92c, 60200 Brno |
předseda představenstva | Petr Zábrš |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2013 do 15.2.2018 |
Adresa | Božetěchova 2316/76, 61200 Brno |
předseda představenstva | Lukáš Zrůst |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2011 do 19.9.2013 |
Adresa | Zahradníkova 927/26, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 24185931 |
---|---|
Jméno: | Opravy silnic Bohemia, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 12. 2011 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Na Kozačce 1289/7, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Stanislav Liška |
---|
IČO: | 24185931 |
---|---|
Firma: | Opravy silnic Bohemia, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 2011 |
Sídlo: | Holušická 2221/3, Praha 14800 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |