Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009 z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009 z.s. (22902449) je Spolek. Sídlí na adrese U železné lávky 568/10, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009 z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009 z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009 z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 22539 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22902449 | |
Jméno: | Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009 z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Spolek přijal stanovy přizpůsobené zák. č. 89/2012 Sb. (§ 3041) na zasedání shromáždění dne 8.12.2015. | 22.12.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U železné lávky 568/10, Praha 11800, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
člen Grémia | Bc Marek Maule |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Jakubská 647/2, 11000 Praha |
člen - předseda Grémia | Jaroslav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2020 |
Adresa | Hlavní 68, 27351 Horní Bezděkov |
člen - místopředseda Grémia | JUDr Milan Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2020 do 29.12.2021 |
Adresa | Terronská 536/10, 16000 Praha |
člen Grémia | Bc Marek Maule |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2020 do 5.5.2021 |
Adresa | Lamačova 657/8, 15200 Praha |
člen Grémia | Bc Marek Maule |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 31.3.2020 |
Adresa | Lamačova 657/8, 15200 Praha |
člen Grémia | JUDr. Milan Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 31.3.2020 |
Adresa | Terronská 536/10, 16000 Praha |
předseda Grémia | Ing. Martin Pánek |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 7.11.2019 |
Adresa | Barunčina 481/23, 14300 Praha |
IČO: | 22902449 |
---|---|
Firma: | Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009 z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 2. 2011 |
Sídlo: | U železné lávky 568/10, Praha 11800 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |