ONIZ, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ONIZ, spol. s r.o. v likvidaci (44223382) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Fibichova 810, 43201 Kadaň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 1991 ONIZ, spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ONIZ, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ONIZ, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 21. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1287 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44223382 | |
Jméno: | ONIZ, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.12.1991 |
Zapsána dne: | 21.12.1991 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 18 Cm 54/2020-51 ze dne 20. 2. 2023 se společnost ONIZ, spol. s r.o., IČO 442 23 382, se sídlem Fibichova 810, 432 01 Kadaň, zrušuje a nařizuje se její likvidace. Usnesení nabylo pr ávní moci dne 18. 4. 2023. | 16.5.2023 | |
Údaje o založení: Obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 17.12.1991. | 21.12.1991 - 12.5.2015 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.12.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fibichova 810, Kadaň 43201, Česká republika | 12.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Fibichova 810, Kadaň , Česká republika | 21.12.1991 - 12.5.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchodní činnost | 21.12.1991 |
zásobovací činnost | 21.12.1991 |
odbytová činnost | 21.12.1991 |
export - import potravinářského a spotřebního zboží v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění | 21.12.1991 |
Jednatel | Georg Tolar |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2015 |
Adresa | Guerstrasse 8 , 6369 Nidderau 5 |
Společník | Miroslav Tolar |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1991 do 12.5.2015 |
Adresa | , 6369 Schöneck 1, Roter Weg 3, SRN |
Společník | Jan Krchník |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1991 do 12.5.2015 |
Adresa | Fibichova 810, Kadaň |
Společník | Georg Tolar |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1991 do 12.5.2015 |
Adresa | , 6369 Nidderau 5, Guerstrasse 8, SRN |
IČO: | 44223382 |
---|---|
Firma: | ONIZ, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Kadaň |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 12. 1991 |
Sídlo: | Fibichova 810, Kadaň 43201 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |