ONETWOBAR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ONETWOBAR s.r.o. (04851391) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Šafaříkova 370/11, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 2016 a je stále aktivní. ONETWOBAR s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ONETWOBAR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ONETWOBAR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 2. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 254653 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04851391 | |
Jméno: | ONETWOBAR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.2.2016 |
Zapsána dne: | 26.2.2016 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.2.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šafaříkova 370/11, Praha 12000, Česká republika | 26.2.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.5.2017 |
Hostinská činnost | 19.5.2017 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 19.5.2017 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.2.2016 - 19.5.2017 |
hostinská činnost | 26.2.2016 - 19.5.2017 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 26.2.2016 - 19.5.2017 |
jednatel | Adam Langr |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 |
Adresa | Zahradní 1523, 56201 Ústí nad Orlicí |
jednatel | Bc. Martin Doha |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2024 |
Adresa | 77, 56501 Zářecká Lhota |
jednatel | Bc. Martin Doha |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 2.2.2024 |
Adresa | Mírové nám. 22, 56201 Ústí nad Orlicí |
IČO (identifikační číslo): | 04851391 |
---|---|
Jméno: | ONETWOBAR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 2. 2016 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Šafaříkova 370/11, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Adam Langr |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Martin Doha |
IČO: | 04851391 |
---|---|
Firma: | ONETWOBAR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 2. 2016 |
Sídlo: | Šafaříkova 370/11, Praha 12000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |