Ondřej Bartošek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ondřej Bartošek (49726978) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1993. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Ondřej Bartošek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ondřej Bartošek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 49726978 |
---|---|
Jméno: | Ondřej Bartošek |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 24. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 108, Chvalšiny 38208 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 4. 12. 2003 |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Bartošek |
---|
IČO: | 49726978 |
---|---|
Firma: | Ondřej Bartošek |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Chvalšiny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 24. 11. 1993 |
Sídlo: | 108, Chvalšiny 38208 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Příprava staveniště |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Specializované návrhářské činnosti |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |