OMNT SERVICES s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OMNT SERVICES s.r.o. (08803986) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Spojovací 721, 26701 Králův Dvůr. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2020 OMNT SERVICES s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o OMNT SERVICES s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OMNT SERVICES s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 325665 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08803986 | |
Jméno: | Omnitron Services s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.1.2020 |
Zapsána dne: | 1.1.2020 | |
Společnost Omnitron Services s.r.o. vznikla jako jedna nástupnická společnost v důsledku rozdělení odštěpením společnosti OMNITRON s.r.o., se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 1/723, PSČ 184 00, IČ: 256 93 735, a přešla na ni odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti OMNITRON s.r.o. vymezená v Projektu rozdělení ze dne 14. 11. 2019. Rozhodný den: 01. 01. 2020. | 1.1.2020 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Spojovací 721, Králův Dvůr 26701, Česká republika | 20.10.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Diviznová 191/4, Praha 10400, Česká republika | 1.1.2020 - 20.10.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti: - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 15.12.2021 |
Jednatel | Šárka Ježková |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2021 |
Adresa | Spojovací 721, 26701 Králův Dvůr |
Jednatel | Šárka Ježková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2021 do 29.9.2021 |
Adresa | Nad Paloučkem 1715, 26601 beroun |
jednatel | Ing. Jiří Kapitán |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2020 do 3.5.2021 |
Adresa | Diviznová 191/4, 10400 Praha |
IČO: | 08803986 |
---|---|
Firma: | OMNT SERVICES s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Králův Dvůr |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 2020 |
Sídlo: | Spojovací 721, Králův Dvůr 26701 |
---|
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |