OMEGA PHARMA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OMEGA PHARMA a.s. (25388827) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vídeňská 188/119d, 61900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 1998 a je stále aktivní. OMEGA PHARMA a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o OMEGA PHARMA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OMEGA PHARMA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 1. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1797 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25388827 | |
Jméno: | OMEGA PHARMA a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 15.1.1998 |
Zapsána dne: | 15.1.1998 | |
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 4.12.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 81.000.000,- Kč. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně nepeněžitými vklady o 81 000 000,- Kč (osmdesát jeden milion korun českých), vydáním 81 (osmdesáti jednoho ) kusu nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých). 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání tomuto předem určenému zájemci: společnosti Omega Pharma Innovation & Development N.V., zapsané v belgickém rejstříku společností pod číslem 884084724, se sídlem Belgické království, 9810 Nazareth, Venecoweg 26. 4. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK a upsání na základě veřejné nabídky podle § 475 písm. e) ZOK se vylučují. 5. Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 (třicet) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin. 6. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit ve výši 30% (třiceti procent) nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií a zbylých 70% (sedmdesát procent) nejpozději do jednoho roku od upsání akcií na účet společnosti číslo 5080014738/5500. | 19.12.2014 - 19.12.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 11.8.2014 - 6.11.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 11.8.2014 - 6.11.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 11.8.2014 |
Základní kapitál | 150 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 150 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 14.1.2015 | |
Základní kapitál | 150 000 000 Kč | |
Splaceno | 93 300 000 Kč | |
Platnost od - do | 19.12.2014 - 14.1.2015 | |
Základní kapitál | 69 000 000 Kč | |
Splaceno | 1 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 30.9.2010 - 30.9.2010 | |
Základní kapitál | 69 000 000 Kč | |
Splaceno | 69 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 30.9.2010 - 19.12.2014 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 1 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 1.6.2010 - 30.9.2010 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 1 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 23.12.2003 - 1.6.2010 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 300 000 Kč | |
Platnost od - do | 15.1.1998 - 23.12.2003 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 30.4.2015 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 149 | 30.4.2015 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 149 | 19.12.2014 - 30.4.2015 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 68 | 30.9.2010 - 19.12.2014 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 2.1.2007 - 30.4.2015 |
kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 23.12.2003 - 2.1.2007 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 15.1.1998 - 23.12.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vídeňská 188/119d, Brno 61900, Česká republika | 3.8.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Drážní 253/7, Brno 62700, Česká republika | 23.11.2015 - 3.8.2017 |
Adresa: | Drážní 253/7, Brno 62700, Česká republika | 11.8.2014 - 23.11.2015 |
Adresa: | Drážní 253/7, Brno 62700, Česká republika | 1.6.2010 - 11.8.2014 |
Adresa: | Hněvotínská 711/56, Olomouc 77900, Česká republika | 23.12.2003 - 1.6.2010 |
Adresa: | Šlechtitelů 1062/6f, Olomouc 77900, Česká republika | 15.1.1998 - 23.12.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností náležející do živnosti volné: - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků - Výroba zdravotnických prostředků - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Ubytovací služby - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 20.10.2022 |
Distribuce léčivých přípravků | 20.10.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.8.2010 - 20.10.2022 |
hostinská činnost | 15.8.2005 - 3.7.2013 |
ubytovací služby | 15.8.2005 - 27.8.2010 |
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici | 15.8.2005 - 27.8.2010 |
výzkum a vývoj v oblastni přírodních, technických a společenských věd | 15.8.2005 - 27.8.2010 |
výroba kosmetických prostředků | 23.12.2003 - 27.8.2010 |
výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků | 23.12.2003 - 27.8.2010 |
výroba chemických látek a chemických přípravků | 23.12.2003 - 27.8.2010 |
výroba potravinářských výrobků | 23.12.2003 - 27.8.2010 |
balicí činnosti | 23.12.2003 - 27.8.2010 |
zprostředkování obchodu | 23.12.2003 - 27.8.2010 |
rostlinná a živočišná výroba, produkce okrasných a užitkových rostlin a prodej veškerých produktů | 15.1.1998 - 23.12.2003 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.1.1998 - 27.8.2010 |
člen správní rady | Ing. Tomáš Hejl |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | Chlebovická 732/14, 19900 Praha |
předseda správní rady | Diego Ferrao Fernandez |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2024 |
Adresa | Carrer de Pompeu Fabra 52 , Sant Cugat del Vallès Barcelona |
předseda správní rady | Ing. Jindřich Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 do 29.8.2024 |
Adresa | 229, 68733 Drslavice |
člen představenstva | Ing. Jindřich Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2022 do 22.3.2023 |
Adresa | 229, 68733 Drslavice |
předseda představenstva | Loukas Chalakatevakis |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2019 do 22.3.2023 |
Adresa | 17 A Th. Anninou street , Alimos |
člen představenstva | Christos Papazachopoulos |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2019 do 20.10.2022 |
Adresa | Papanastasiou street 15 , Melissia, Attica |
člen představenstva | Libor Pohunek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2019 do 3.10.2019 |
Adresa | Pavlovská 522/31, 62300 Brno |
předseda představenstva | Ing. Jindřich Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2019 do 3.10.2019 |
Adresa | 184, 68733 Drslavice |
Člen představenstva | Geert Cools |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 29.5.2019 |
Adresa | Lindenstraat 162 , Vilvoorde |
Předseda představenstva | Loukas Chalakatevakis |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 29.5.2019 |
Adresa | Themou Aninou 17 A , Alimos |
Člen představenstva | Loukas Chalakatevakis |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2016 do 1.6.2018 |
Adresa | Themou Aninou 17 A , Alimos |
předseda představenstva | PharmDr. Michal Krejsta MBA |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2015 do 9.4.2018 |
Adresa | Helfertova 504/3, 61300 Brno |
člen představenstva | Tom Gybels |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2014 do 20.10.2016 |
Adresa | Leenstraat 5A , Balegem |
předseda představenstva | PharmDr. Michal Krejsta MBA |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2014 do 23.11.2015 |
Adresa | Helfertova 504/3, 61300 Brno |
člen představenstva | Christoph Patrick Stäuble |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2012 do 6.11.2014 |
Adresa | Chemin du Champ des Pierres 6 , Genolier |
člen představenstva | Ing. Lenka Kachlíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2012 do 11.8.2014 |
Adresa | Rysova 453/39, 62100 Brno |
předseda představenstva | Ing. Peter Húževka |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2012 do 11.8.2014 |
Adresa | Ulica Adama Štrekára 8002/38, Trnava |
člen představenstva | Charilaos Balanos, M.B.A. |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2009 do 24.6.2012 |
Adresa | 2 Moustakli Street , Athens |
člen představenstva | Ing. Lenka Kachlíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2010 do 17.1.2012 |
Adresa | Rysova 453/39, 62100 Brno |
předseda představenstva | Ing. Peter Húževka |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2010 do 17.1.2012 |
Adresa | Ulica Adama Štrekára , Trnava |
předseda představenstva | MUDr. Petr Otepka |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2005 do 18.2.2010 |
Adresa | 296, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Tomáš Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2003 do 18.2.2010 |
Adresa | Urxova 465/11, 77900 Olomouc |
Člen statutárního orgánu | Marta Skvrnová M.B.A. |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2008 do 7.9.2009 |
Adresa | Bacherova 1252/17, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Jitka Veselá |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2008 do 3.4.2008 |
Adresa | Šumavská 618/12, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Miroslav Štos |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2003 do 23.1.2008 |
Adresa | kpt. Jaroše 332/5, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Marek Knapík |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2003 do 5.1.2005 |
Adresa | Nová , Hrnčiarovce nad Parnou |
předseda představenstva | Ing. Vojtěch Čechák |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1998 do 23.12.2003 |
Adresa | Budětsko , Konice |
místopředseda představenstva | Ing. Antonín Hrazdil |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1998 do 23.12.2003 |
Adresa | Zelená 576/3, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Antonín Rozbroj |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1998 do 23.12.2003 |
Adresa | Zikova 630/11, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 25388827 |
---|---|
Jméno: | OMEGA PHARMA a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 1. 1998 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119, Brno 61900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 4. 4. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Loukas Chalakatevakis |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Christos Papazachopoulos |
IČO: | 25388827 |
---|---|
Firma: | OMEGA PHARMA a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 1. 1998 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119, Brno 61900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Smíšené hospodářství |
Výroba potravinářských výrobků |
Výroba ostatních potravinářských výrobků |
Výroba chemických látek a chemických přípravků |
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků |
Výroba ostatních chemických výrobků |
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Ubytování |
Ostatní ubytování |
Výzkum a vývoj |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd |
Balicí činnosti |
Provozování sportovních zařízení |
Ostatní sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |