OMB composites EU a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OMB composites EU a.s. (28166787) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hradecká 635, 56169 Králíky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 10. 2007 a je stále aktivní. OMB composites EU a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o OMB composites EU a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OMB composites EU a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 3. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3726 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28166787 | |
Jméno: | OMB composites EU a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 3.10.2007 |
Zapsána dne: | 3.10.2007 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 13.6.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 13.6.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 13.6.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.10.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 13.6.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 3.10.2007 - 13.6.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradecká 635, Králíky 56169, Česká republika | 1.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Ke Kukaláku 60, Psáry 25244, Česká republika | 13.6.2014 - 1.7.2020 |
Adresa: | Čerčanská 642/28, Praha 4 14000, Česká republika | 31.12.2012 - 13.6.2014 |
Adresa: | Na strži 1702/65, Praha 4 14000, Česká republika | 3.10.2007 - 31.12.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.6.2014 |
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků | 3.10.2007 |
reklamní činnost a marketing | 3.10.2007 - 13.6.2014 |
zprostředkování obchodu a služeb | 3.10.2007 - 13.6.2014 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 3.10.2007 - 13.6.2014 |
velkoobchod | 3.10.2007 - 13.6.2014 |
místopředseda představenstva | Anna Brázdová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2022 |
Adresa | 68, 56401 Pastviny |
předseda představenstva | Martin Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2022 |
Adresa | Dolní konec 309, 56151 Letohrad |
místopředseda představenstva | Martin Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2020 do 29.4.2022 |
Adresa | Dolní konec 309, 56151 Letohrad |
předseda představenstva | Ing. Jiří Brázda |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2020 do 29.4.2022 |
Adresa | 68, 56401 Pastviny |
místopředseda představenstva | Ing. Jiří Brázda |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2017 do 31.3.2020 |
Adresa | 68, 56401 Pastviny |
předseda představenstva | Bc. Karel Říha |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2017 do 31.3.2020 |
Adresa | 249, 75621 Ratiboř |
člen představenstva | Martin Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2019 do 31.3.2020 |
Adresa | Dolní konec 309, 56151 Letohrad |
člen představenstva | Ing. Pavlína Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2017 do 3.9.2019 |
Adresa | 70, 56161 Červená Voda |
místopředseda představenstva | Marek Hylena |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2014 do 3.8.2017 |
Adresa | Kateřinská 2137, 56002 Česká Třebová |
předseda představenstva | Bc. Karel Říha |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2014 do 3.8.2017 |
Adresa | 249, 75621 Ratiboř |
člen představenstva | Milan Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2014 do 3.8.2017 |
Adresa | Čs. armády 196, 56401 Žamberk |
člen představenstva | Jakub Granát |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2009 do 13.6.2014 |
Adresa | Leoše Janáčka 818, 56169 Králíky |
předseda představenstva | Jiří Brázda |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2009 do 13.6.2014 |
Adresa | 17. Listopadu 1322, 56401 Žamberk |
člen představenstva | Mgr. Daniel Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2013 do 13.6.2014 |
Adresa | U Pentlovky 469/1, 18100 Praha 8 |
člen představenstva | Mgr. Daniel Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2009 do 28.12.2013 |
Adresa | U Pentlovky 469/1, 18100 Praha 8 |
Člen představenstva | Olga Bečičková |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2007 do 5.3.2009 |
Adresa | Nasavrky 42, 56501 Choceň |
Člen představenstva | Ing. Aleš Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2007 do 5.3.2009 |
Adresa | Kupkova 13, 63800 Brno |
Předseda představenstva | ing. Jiří Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2007 do 5.3.2009 |
Adresa | Kupkova 13, 63800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 28166787 |
---|---|
Jméno: | OMB composites EU a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 3. 10. 2007 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Ke Kukaláku 60, Psáry 25244 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Kadlec |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Brázda |
IČO: | 28166787 |
---|---|
Firma: | OMB composites EU a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Králíky |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 10. 2007 |
Sídlo: | Hradecká 635, Králíky 56169 |
---|
Výroba pryžových výrobků |
Výroba plastových výrobků |
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla |
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ubytování |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |