OM Broker a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OM Broker a.s. (21026696) je Akciová společnost. Sídlí na adrese náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 2023 OM Broker a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o OM Broker a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OM Broker a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 12. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 28567 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 21026696 | |
Jméno: | OM Broker a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 14.12.2023 |
Zapsána dne: | 14.12.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.12.2023 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 14.12.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 12000, Česká republika | 14.12.2023 |
---|
člen představenstva | Michael Patrick Kamerman |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2024 |
Adresa | 6016 LD Lockett Rd., Colleyville, TX 76034 , 6016 LD Lockett Rd., Colleyville, TX 76034, Spojené státy americké |
člen představenstva | Mgr. Jan Kovalovský |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2024 |
Adresa | U Cihelny 203, 25066 Zdiby |
člen představenstva | Filip Šatoplet |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2024 |
Adresa | Jana Srba 1241/2, 10400 Praha |
člen správní rady | Ing. Marek Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2023 do 1.6.2024 |
Adresa | Vršovická 896/32, 10100 Praha |
člen správní rady | Ing Otakar Šuffner |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2023 do 1.6.2024 |
Adresa | Voršilská 143/4, 11000 Praha |
IČO: | 21026696 |
---|---|
Firma: | OM Broker a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 12. 2023 |
Sídlo: | náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 12000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |