Olvio-CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Olvio-CZ s.r.o. (27585000) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2006 a je stále aktivní. Olvio-CZ s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Olvio-CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Olvio-CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 117127 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27585000 | |
Jméno: | Olvio-CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.8.2006 |
Zapsána dne: | 3.8.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Míšovická 455/8, Praha 5 15521, Česká republika | 23.5.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Mišovická 455/8, Praha 5 15000, Česká republika | 3.7.2009 - 23.5.2012 |
Adresa: | Rostovská 318/9, Praha 10 10100, Česká republika | 3.8.2006 - 3.7.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona | 23.5.2012 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem | 3.8.2006 - 22.12.2015 |
jednatel | Olga Shigina |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 |
Adresa | Míšovická 455/8, 15521 Praha |
jednatel | Světlana Goldberg |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2020 |
Adresa | Prušánecká 479/2, 15521 Praha |
jednatel | Vitaly Shigin |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2021 |
Adresa | Císařova 1271/6, 15500 Praha |
jednatel | Vitaly Shigin |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 21.5.2021 |
Adresa | Míšovická 455/8, 15521 Praha |
jednatel | Světlana Vitaljevna Goldberg |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2020 do 13.3.2020 |
Adresa | Prušánecká 479/2, 15521 Praha |
jednatel | Svetlana Goldberg |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 10.2.2020 |
Adresa | Míšovická 455/8, 15521 Praha |
jednatel | Svetlana Shigina |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2009 do 22.12.2015 |
Adresa | Leningradskaja 36/25, Vsevoložsk |
jednatel | Vitaly Shigin |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2006 do 22.12.2015 |
Adresa | Leningradskaja 36/25, Vsevoložsk |
jednatel | Vitaly Shigin |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2006 do 22.12.2015 |
Adresa | Leningradskaja 36/25, Vsevoložsk |
jednatel | Olga Shigina |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2009 do 22.12.2015 |
Adresa | Leningradskaja 36/25, Vsevoložsk |
jednatel | Svetlana Shigina |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2009 do 22.12.2015 |
Adresa | Leningradskaja 36/25, Vsevoložsk |
jednatel | Olga Shigina |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2009 do 22.12.2015 |
Adresa | Leningradskaja 36/25, Vsevoložsk |
IČO (identifikační číslo): | 27585000 |
---|---|
Jméno: | Olvio-CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 8. 2006 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Míšovická 455/8, Praha 15521 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Olga Shigina |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vitaly Shigin |
Člen statutárního orgánu: | Svetlana Goldberg |
IČO: | 27585000 |
---|---|
Firma: | Olvio-CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 8. 2006 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |