OLTAKOS Invest s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OLTAKOS Invest s.r.o. v likvidaci (24708585) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cukrovarská 941/21a, 19600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 2010 OLTAKOS Invest s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o OLTAKOS Invest s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OLTAKOS Invest s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 9. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 169924 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24708585 | |
Jméno: | OLTAKOS Invest s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.9.2010 |
Zapsána dne: | 10.9.2010 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 1417/2023-5 ze dne 1. 11. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 2. 12. 2023. | 8.2.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.9.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cukrovarská 941/21a, Praha 19600, Česká republika | 21.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Cukrovarská 941/21a, Praha 19600, Česká republika | 10.9.2010 - 21.9.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.9.2010 - 21.9.2015 |
jednatel | Oleksandr Tafiichuk |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Kosivská Poljana, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Maryan Fabryka |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , m.Nadvirna, Ivano-Frankivská oblast, Kypčynskoho 7/6 |
jednatel | Yaroslav Levytskyy |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Bobovyšče, Mukačivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Yuriy Kovbasnyuk |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Kosivská Poljana, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Serhiy Kurylyak |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Kosivská Poljana, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Ivan Hyrych |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , m.Užhorod, Zakarpatská oblast, Mickevyča 5A/67 |
jednatel | Olha Kutsyn |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Kalyny, Tjačivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Iurii Gubal |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Lypča, Chustský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Mykhaylo Velychko |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , m.Chust, Zakarpatská oblast, Keramična 32 |
jednatel | Valentyna Delyavska |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , m.Stebnyk, Lvivská oblast, Stepana Bandery 4/69 |
jednatel | Rostyslav Syrota |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , m.Tajkury, Rivnenská oblast, Naberežna 22 |
jednatel | Valentyna Syrota |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , m.Tajkury, Rivnenská oblast, Naberežna 22 |
jednatel | Ivan Nadych |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Verchně Vysocké, Turkivský okres, Lvivská oblast |
jednatel | Nataliya Rishko |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Drahovo, Chustský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Ivan Starosta |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Ilnycja, Iršavský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Nadiia Makhanets |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Bedevlja, Tjačivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Mykola Ostash |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Verchně Vodjane, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Ivan Andryuk |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Korytne, Vyžnycký okres, Černivecká oblast |
jednatel | Oleksandr Ilavskyy |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , m.Rachiv, Zakarpatská oblast, Borkanjuka 17 |
jednatel | Lesya Zakalnytska |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , Ivanykivka, Bohorodčanský okres, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Lyudmyla Ryzhko |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , m.Novyj Rozdil, Lvivská oblast, Šaškevyča 15 |
jednatel | Sergii Romaniuk |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 |
Adresa | , m.Pidvoločysk, Ternopilská oblast, Ukrajinská 27 |
IČO: | 24708585 |
---|---|
Firma: | OLTAKOS Invest s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Čakovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 9. 2010 |
Sídlo: | Cukrovarská 941/21, Praha 19600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |