Olšanská investiční, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Olšanská investiční, a.s. v likvidaci (28217896) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Pankráci 404/30a, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2007 Olšanská investiční, a.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Olšanská investiční, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Olšanská investiční, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 13565 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28217896 | |
Jméno: | Olšanská investiční, a.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Akciová společnost | 21.12.2007 |
Zapsána dne: | 21.12.2007 | |
Společnost byla na základě rozhodnutí valné hromady zrušena s likvidací ke dni 1. ledna 2020 a tímto dnem vstoupila do likvidace. | 1.1.2020 | |
U obchodní společnosti Olšanská investiční, a.s., se sídlem na adrese Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28217896, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13565, právní forma: akciová společnost, založené a existující podle práva České republiky (dále jen "Olšanská investiční, a.s."), jako rozdělované obchodní společnosti, došlo k odštěpení částí jejího jmění, a to v důsledku rozdělení formou odštěpení se vznikem nové obchodní společnosti s obchodní firmou Olšanská projektová, a.s., se sídlem na adrese Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 06598986, právní forma: akciová společnost (dále též jen "Olšanská projektová, a.s."). Odštěpená část jmění obchodní společnosti Olšanská investiční, a.s. přešla na nově vzniklou obchodní společnost Olšanská projektová, a.s. podle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové obchodní společnosti ze dne 2.10.2017. | 14.11.2017 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 16.7.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 16.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.7.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.8.2009 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 21.12.2007 - 13.8.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 16.7.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 200 | 21.12.2007 - 16.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Pankráci 404/30a, Praha 14000, Česká republika | 27.9.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Roháčova 188/37, Praha 13000, Česká republika | 16.7.2014 - 27.9.2019 |
Adresa: | Bítovská 1227/9, Praha 4 14000, Česká republika | 21.12.2007 - 16.7.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 21.12.2007 |
člen představenstva | Pavel Ryba |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2014 do 25.8.2023 |
Adresa | Na dlouhém lánu 399/23, 16000 Praha |
člen představenstva | Petr Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2013 do 16.7.2014 |
Adresa | Nad rybníčky 754/5, 14800 Praha 4 |
předseda představenstva | Vlasta Havlová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2013 do 16.7.2014 |
Adresa | Nad Stráněmi 215, 25166 Senohraby |
člen představenstva | Luboš Havel |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2013 do 16.7.2014 |
Adresa | U Libeňského pivovaru 1035/30, 18000 Praha 8 |
člen představenstva | Mgr. Petr Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 29.4.2013 |
Adresa | Náměstí Republiky 985, 27711 Neratovice |
člen představenstva | Mgr. Luboš Havel |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2009 do 29.4.2013 |
Adresa | U Libeňského pivovaru 1035/30, 18000 Praha 8 |
předseda představenstva | Ing. Vlasta Havlová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2009 do 29.4.2013 |
Adresa | Nad Stráněmi 215, 25166 Senohraby |
předseda představenstva | Mgr. Luboš Havel |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 13.8.2009 |
Adresa | U Libeňského pivovaru 1035/30, 18000 Praha 8 |
člen představenstva | Mgr. Kateřina Ryšavá |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 13.8.2009 |
Adresa | Tylovo náměstí 650/4, 12000 Praha 2 |
IČO: | 28217896 |
---|---|
Firma: | Olšanská investiční, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 2007 |
Sídlo: | Na Pankráci 404/30, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |