Olomoucká golfová společnost s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Olomoucká golfová společnost s.r.o. (25374176) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chválkovická 609/82A, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 1997 Olomoucká golfová společnost s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Olomoucká golfová společnost s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Olomoucká golfová společnost s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 5. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16158 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25374176 | |
Jméno: | Olomoucká golfová společnost s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.5.1997 |
Zapsána dne: | 15.5.1997 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 9.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.7.2014 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.5.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chválkovická 609/82a, Olomouc 77900, Česká republika | 17.7.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 17. listopadu 1165/45, Olomouc 77900, Česká republika | 9.7.2014 - 17.7.2021 |
Adresa: | tř. 17.listopadu 45, Olomouc 77200, Česká republika | 15.5.1997 - 9.7.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej | 15.5.1997 - 9.7.2014 |
pronájem movitých a nemovitých věcí | 15.5.1997 - 9.7.2014 |
jednatel | Jan Kalabis |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 |
Adresa | Ke Kříži 400/6, 78336 Křelov-Břuchotín |
jednatel | Jan Kalabis |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2006 do 26.10.2015 |
Adresa | Ke kříži 400/6, 78336 Křelov |
jednatel | PhDr. František Kalabis CSs. |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1998 do 31.10.2006 |
Adresa | Nová Ves 22, Litovel |
jednatel | PhDr. František Kalabis CSs. |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.1997 do 16.4.1998 |
Adresa | Dobrovského 15, Olomouc |
IČO: | 25374176 |
---|---|
Firma: | Olomoucká golfová společnost s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 5. 1997 |
Sídlo: | Chválkovická 609/82, Olomouc 77900 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |