OLNIX TRADE spol. s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OLNIX TRADE spol. s.r.o. "^v likvidaci"^ (25819780) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 19, 75002 Beňov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 1998 OLNIX TRADE spol. s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o OLNIX TRADE spol. s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OLNIX TRADE spol. s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 31. 8. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18874 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25819780 | |
Jméno: | OLNIX TRADE spol. s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.8.1998 |
Zapsána dne: | 31.8.1998 | |
Usnesením Okresního soudu v Přerově č.j. 20 Nc 899/2003-28 ze dne 14. 06. 2007, které nabylo právní moci dne 11. 07. 2007 byla exekuce zastavena dle ust. § 268/1 e) o.s.ř. | 8.10.2007 - 8.10.2007 | |
Usnesením Krajského soudu Ostrava ze dne 24.5.2005, č.j. 29 Cm 70/2004-18, které nabylo právní moci dne 28.6.2005 byl odvolán Ivan Krebs z funkce likvidátora společnosti. | 16.1.2006 | |
Usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 22.1.2004 č.j. 20 Nc 899/03-7, kterým byla nařízena exekuce proti povinnému OLNIX TRADE spol. s r.o. nabylo právní moci dne 26.6.2004. | 19.8.2004 - 8.10.2007 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 6 Cm 32/2003, ze dne 29.4.2004, které nabylo právní moci dne 10.6.2004, byla společnost zrušena s likvidací a jmenováni likvidátoři. | 15.7.2004 | |
Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 22.1.2004, č.j. 20 Nc 899/2003-7, nařídil soud exekuci podle platebního rozkazu Okresního soudu v Přerově, ze dne 21.5.2001, č.j. Ro 431/2001-8 na majetek povinného OLNIX TRADE spol. s r.o. se sídlem Beňov 19 k u spokojení pohledávky oprávněného Severomoravská energetika, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3123/152 ve výši 58.810,-- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Přerově se síd lem Palackého 46, Přerov. | 5.3.2004 - 8.10.2007 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.8.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 19, Beňov 75002, Česká republika | 23.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 19, Beňov 75117, Česká republika | 7.8.2000 - 23.9.2016 |
Adresa: | Svisle 18, Přerov 75000, Česká republika | 31.8.1998 - 7.8.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba hotových mražených jídel mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona | 31.8.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 31.8.1998 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb | 31.8.1998 |
jednatel | Blanka Vejrostová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Macharova 2188/22, 75002 Přerov |
jednatel | Ivan Krebs |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Jánská 452/7, 60200 Brno |
jednatel | Ivan Krebs |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | Jánská 452/7, 60200 Brno |
jednatel | Blanka Vejrostová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1998 do 23.9.2016 |
Adresa | Macharova 22, Přerov |
jednatel | Ivan Krebs |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | Jánská 452/7, 60200 Brno |
jednatel | Blanka Vejrostová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1998 do 23.9.2016 |
Adresa | Macharova 22, Přerov |
jednatel | Ivan Krebs |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1998 do 20.2.2016 |
Adresa | Jánská 7, Brno |
IČO: | 25819780 |
---|---|
Firma: | OLNIX TRADE spol. s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Beňov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 8. 1998 |
Sídlo: | 19, Beňov 75002 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |