OLNET CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OLNET CZ s.r.o. (25567578) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 77, 76823 Žalkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 1999 OLNET CZ s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o OLNET CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OLNET CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 6. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34291 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25567578 | |
Jméno: | OLNET CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.6.1999 |
Zapsána dne: | 21.6.1999 | |
Obchodní společnost OLNET CZ s.r.o., IČ: 255 67 578, se sídlem Žalkovice 77, PSČ 768 23 se zrušuje podle ust. § 68 odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku ke dni 13.3.2012. | 13.3.2012 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.6.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 77, Žalkovice 76823, Česká republika | 5.3.2009 |
---|---|---|
Adresa: | 85, Žalkovice 76823, Česká republika | 21.6.1999 - 5.3.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 5.3.2009 - 18.2.2013 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.3.2009 - 18.2.2013 |
zednictví | 5.3.2009 - 18.2.2013 |
Zprostředkovatelská činnost | 21.6.1999 - 5.3.2009 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.6.1999 - 5.3.2009 |
Zednictví | 21.6.1999 - 5.3.2009 |
jednatel | Jaroslav Olšanský |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2021 |
Adresa | 77, 76823 Žalkovice |
jednatel | Jaroslav Olšanský |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2009 do 12.10.2021 |
Adresa | 16, 76823 Žalkovice |
jednatel | Jaroslav Olšanský |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1999 do 5.3.2009 |
Adresa | 213, Kyselovice |
IČO: | 25567578 |
---|---|
Firma: | OLNET CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Žalkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 6. 1999 |
Sídlo: | 77, Žalkovice 76823 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |