Olha Hlyanenko má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Olha Hlyanenko (27075401) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Rýchorské sídliště 47, 54224 Svoboda nad Úpou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 8. 2003 a je stále aktivní. Olha Hlyanenko má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Olha Hlyanenko nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Olha Hlyanenko na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 13. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 12928 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27075401 | |
Jméno: | Olha Hlyanenko | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 13.8.2003 |
Zapsána dne: | 13.8.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Baranivka , Ukrajina | 13.8.2003 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Správa a údržba nemovitostí | 13.8.2003 |
IČO (identifikační číslo): | 27075401 |
---|---|
Jméno: | Olha Hlyanenko |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 13. 8. 2003 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Rýchorské sídliště 47, Svoboda nad Úpou 54224 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Ukončení oprávnění | 22. 10. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Olha Hlyanenko |
---|
IČO: | 27075401 |
---|---|
Firma: | Olha Hlyanenko |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Svoboda nad Úpou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 13. 8. 2003 |
Sídlo: | Rýchorské sídliště 47, Svoboda nad Úpou 54224 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |