OLEXI & SPOL.CZ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OLEXI & SPOL.CZ s.r.o. v likvidaci (28797426) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podvinný mlýn 2126/1, 19000 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 6. 2010 a je stále aktivní. OLEXI & SPOL.CZ s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o OLEXI & SPOL.CZ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OLEXI & SPOL.CZ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 9. 6. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27968 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28797426 | |
Jméno: | OLEXI & SPOL.CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.6.2010 |
Zapsána dne: | 9.6.2010 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 471/2023-15 ze dne 31.1.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 23.2.2024. | 16.4.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 20.10.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000, Česká republika | 20.1.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Boleslavská 31/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25001, Česká republika | 2.2.2013 - 20.1.2014 |
Adresa: | Obce Ležáků 840, Chrudim 53701, Česká republika | 9.6.2010 - 2.2.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.6.2010 |
jednatel | János Olekszij |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2019 do 22.3.2022 |
Adresa | Hartigova 1741/183, 13000 Praha |
jednatel | János Olekszij |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 do 21.8.2019 |
Adresa | Hartigova 1741/183, 13000 Praha |
jednatel | János Olekszij |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2014 do 3.8.2016 |
Adresa | Smetanovo zátiší 65, 46822 Železný Brod |
jednatel | Yaroslava Oleksiy |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2013 do 20.10.2014 |
Adresa | B. Smetany 765, 25088 Čelákovice |
jednatel | Yaroslava Oleksiy |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2010 do 2.2.2013 |
Adresa | Stavbařů 621, 53304 Sezemice |
IČO (identifikační číslo): | 28797426 |
---|---|
Jméno: | OLEXI & SPOL.CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 6. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2010 |
IČO: | 28797426 |
---|---|
Firma: | OLEXI & SPOL.CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 6. 2010 |
Sídlo: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Skladování |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Balicí činnosti |