Oktarína, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Oktarína, z. s. (08453560) je Spolek. Sídlí na adrese Mánesova 1363, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 2019 Oktarína, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Oktarína, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Oktarína, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 9. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12403 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08453560 | |
Jméno: | Oktarína, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 24.9.2019 |
Zapsána dne: | 24.9.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mánesova 1363, Louny 44001, Česká republika | 24.9.2019 |
---|
Člen výboru | Petra Brabcová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2020 |
Adresa | Mánesova 1363, 44001 Louny |
Člen výboru | Tomáš Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2019 |
Adresa | Josefa Schovánka 1854, 44001 Louny |
Předseda výboru | Mgr. Petra Kubáčová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2021 |
Adresa | Nádražní 91, 44001 Dobroměřice |
Předseda výboru | Mgr. Petra Jantošová |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2019 do 13.10.2021 |
Adresa | Nádražní 91, 44001 Dobroměřice |
Člen výboru | Petra Brabcová |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2019 do 24.5.2020 |
Adresa | Mánesova 1736, 44001 Louny |
IČO: | 08453560 |
---|---|
Firma: | Oktarína, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 9. 2019 |
Sídlo: | Mánesova 1363, Louny 44001 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |