Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, z.s. (00435317) je Spolek. Sídlí na adrese Nerudova 512/10, 28802 Nymburk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2424 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00435317 | |
Jméno: | Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nerudova 512/10, Nymburk 28802, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Roman Myška |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 |
Adresa | 118, 28907 Opolany |
Předseda | Roman Myška |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2021 do 1.3.2023 |
Adresa | 118, 28907 Opolany |
Předseda | Roman Myška |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2021 do 15.10.2021 |
Adresa | 206, 50361 Lovčice |
Předseda | Roman Myška |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 do 24.6.2021 |
Adresa | K. Čapka 1207, 29001 Poděbrady |
Předseda | Ing. Radomil Noll |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 9.6.2018 |
Adresa | 159, 28907 Opolany |
Předseda | Ing. Radomil Noll |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 9.6.2018 |
Adresa | 159, 28907 Opolany |
IČO: | 00435317 |
---|---|
Firma: | Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Nymburk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 8. 1991 |
Sídlo: | Nerudova 512/10, Nymburk 28802 |
---|
Činnosti sportovních klubů |