Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. (00435937) je Spolek. Sídlí na adrese Česká 813/15, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4859 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00435937 | |
Jméno: | Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Česká 813/15, Prostějov 79601, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Tajemník | Radek Koňařík |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2023 |
Adresa | 276, 79862 Rozstání |
předseda | Ing. Bohuslav Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2023 |
Adresa | Česká 738/65, 79601 Prostějov |
místopředseda | Pavel Kočíb |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2023 |
Adresa | 68, 79841 Hluchov |
Místopředseda | David Šustr |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2020 do 30.5.2023 |
Adresa | 1152, 79802 Mostkovice |
Předseda | Ing Bohuslav Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2019 do 30.5.2023 |
Adresa | Česká 738/65, 79601 Prostějov |
Tajemník | Radek Koňařík |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2020 do 30.5.2023 |
Adresa | 276, 79862 Rozstání |
Místopředseda | David Šustr |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2019 do 5.7.2020 |
Adresa | Česká 826/38, 79601 Prostějov |
Tajemník | Radek Koňařík |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2019 do 29.4.2020 |
Adresa | Nová 1289, 75301 Hranice |
předseda | RNDr. Boris Vystavěl |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 4.6.2019 |
Adresa | sídl. Svobody 3537/38, 79601 Prostějov |
místopředseda | Ing. Bohuslav Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 4.6.2019 |
Adresa | Česká 738/65, 79601 Prostějov |
místopředseda | Rostislav Barták |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 4.6.2019 |
Adresa | 182, 79845 Lipová |
Předseda | RNDr. Boris Vystavěl |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 26.11.2015 |
Adresa | sídl. Svobody 3537/38, 79601 Prostějov |
IČO: | 00435937 |
---|---|
Firma: | Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 12. 1976 |
Sídlo: | Česká 813/15, Prostějov 79601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |