Okresní fotbalový svaz Český Krumlov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Okresní fotbalový svaz Český Krumlov (22882537) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Nemocniční 586, 38101 Český Krumlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Okresní fotbalový svaz Český Krumlov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Okresní fotbalový svaz Český Krumlov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Okresní fotbalový svaz Český Krumlov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 27506 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22882537 | |
Jméno: | Okresní fotbalový svaz Český Krumlov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nemocniční 586, Český Krumlov 38101, Česká republika | 19.4.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Kaplická 19, Český Krumlov 38101, Česká republika | 1.1.2014 - 19.4.2019 |
Člen Výkonného výboru | Jiří Šmikmátor |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2022 |
Adresa | Potoční 85, 38221 Kájov |
Předseda Výkonného výboru | Václav Domin |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Špičák 118, 38101 Český Krumlov |
Místopředseda Výkonného výboru | Libor Granec |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Míru 754, 38241 Kaplice |
Člen Výkonného výboru | Roman Červíček |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Na Vyhlídce 274, 38211 Větřní |
Člen Výkonného výboru | Vladimír Uhlík |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | 9, 38291 Malonty |
Člen Výkonného výboru | Jan Pils |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | 1, 38101 Kájov |
Člen Výkonného výboru | Radek Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | 138, 38278 Lipno nad Vltavou |
Člen Výkonného výboru | Pavel Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Sadová 301, 38211 Větřní |
Člen Výkonného výboru | Zdeněk Kemény |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Česká 10, 38293 Horní Dvořiště |
Člen Výkonného výboru | Jiří Šmikmátor |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 do 11.6.2022 |
Adresa | Potoční 151, 38221 Kájov |
Předseda | Václav Domin |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2018 do 17.8.2021 |
Adresa | Špičák 118, 38101 Český Krumlov |
člen | Pavel Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2018 do 17.8.2021 |
Adresa | Sadová 301, 38211 Větřní |
člen | Zdeněk Kemény |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2018 do 17.8.2021 |
Adresa | Česká 10, 38293 Horní Dvořiště |
člen | Vladimír Uhlík |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2018 do 17.8.2021 |
Adresa | 9, 38291 Malonty |
člen | Jan Pils |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2018 do 17.8.2021 |
Adresa | 1, 38101 Kájov |
člen | Radek Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2018 do 17.8.2021 |
Adresa | 138, 38278 Lipno nad Vltavou |
místopředseda | Libor Granec |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2018 do 17.8.2021 |
Adresa | Míru 754, 38241 Kaplice |
IČO: | 22882537 |
---|---|
Firma: | Okresní fotbalový svaz Český Krumlov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Český Krumlov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 6. 2011 |
Sídlo: | Nemocniční 586, Český Krumlov 38101 |
---|
Provozování sportovních zařízení |