Okresní agrární komora v Klatovech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Okresní agrární komora v Klatovech (49194887) je Komora (s výjimkou profesních komor). Sídlí na adrese Dragounská 130, 33901 Klatovy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 9. 1993 Okresní agrární komora v Klatovech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Okresní agrární komora v Klatovech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Okresní agrární komora v Klatovech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 27. 9. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 2808 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49194887 | |
Jméno: | Okresní agrární komora v Klatovech | |
Právní forma: | Komora (s výjimkou profesních komor) | 27.9.1993 |
Zapsána dne: | 27.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dragounská 130, Klatovy 33901, Česká republika | 11.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Dragounská 130, Klatovy IV 33901, Česká republika | 5.4.2006 - 11.6.2014 |
Adresa: | Dragounská 130, Klatovy IV 33911, Česká republika | 30.3.2006 - 5.4.2006 |
Adresa: | Kollárova 528, Klatovy 33911, Česká republika | 27.9.1993 - 30.3.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů | 27.9.1993 |
předseda představenstva | Ivica Punčikar |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200 Praha |
místopředseda představenstva | Zdeněk Částka |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 39, 34101 Malý Bor |
člen představenstva | Jan Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 77, 34201 Hrádek |
člen představenstva | Vladislav Klička |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 22, 33501 Žinkovy |
člen představenstva | Josef Jonáš |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 7, 34142 Velhartice |
člen představenstva | Miroslav Babka |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 5, 33901 Vrhaveč |
člen představenstva | Václav Dub |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 2, 34101 Horažďovice |
člen představenstva | Miroslav Babka |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 28.6.2023 |
Adresa | 5, 33901 Vrhaveč |
člen představenstva | Ivica Punčikar |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 28.6.2023 |
Adresa | Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200 Praha |
člen představenstva | Václav Dub |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 28.6.2023 |
Adresa | 2, 34101 Horažďovice |
člen představenstva | Josef Jonáš |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 28.6.2023 |
Adresa | 7, 34142 Velhartice |
místopředseda představenstva | František Trnka |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 28.6.2023 |
Adresa | 279, 34142 Kolinec |
předseda představenstva | Zdeněk Částka |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 28.6.2023 |
Adresa | 39, 34101 Malý Bor |
člen představenstva | Jiří Kolomazník |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 17.5.2022 |
Adresa | 40, 33901 Předslav |
člen představenstva | Ivica Punčikar |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2020 do 8.7.2020 |
Adresa | Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200 Praha |
člen představenstva | Jiří Kolomazník |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2017 do 8.7.2020 |
Adresa | 40, 33901 Předslav |
místopředseda představenstva | František Trnka |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2017 do 8.7.2020 |
Adresa | 279, 34142 Kolinec |
člen představenstva | Miroslav Babka |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2017 do 8.7.2020 |
Adresa | 5, 33901 Vrhaveč |
člen představenstva | Viktor Kopačka |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2017 do 8.7.2020 |
Adresa | 207, 34142 Velhartice |
předseda představenstva | Zdeněk Částka |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2017 do 8.7.2020 |
Adresa | 39, 34101 Malý Bor |
člen představenstva | Václav Dub |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2017 do 8.7.2020 |
Adresa | 2, 34101 Horažďovice |
člen představenstva | Ivica Punčikar |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2017 do 12.3.2020 |
Adresa | Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18000 Praha |
Člen představenstva | Miroslav Babka |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2014 do 7.6.2017 |
Adresa | 5, 33901 Vrhaveč |
Člen představenstva | Jiří Kolomazník |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2014 do 7.6.2017 |
Adresa | 40, 33901 Předslav |
Člen představenstva | Vladislav Hlinka |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2014 do 7.6.2017 |
Adresa | Slovenská 702, 33401 Přeštice |
Člen představenstva | Josef Chval |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2014 do 7.6.2017 |
Adresa | 1, 34012 Ježovy |
předseda představenstva | Zdeněk Částka |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2015 do 7.6.2017 |
Adresa | 39, 34101 Malý Bor |
místopředseda představenstva | František Trnka |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2015 do 7.6.2017 |
Adresa | 279, 34142 Kolinec |
člen představenstva | Viktor Kopačka |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2015 do 7.6.2017 |
Adresa | 207, 34142 Velhartice |
Předseda představenstva | František Kohout |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2014 do 11.2.2015 |
Adresa | Dr. Ed. Beneše 224, 34201 Sušice |
Místopředseda představenstva | Zdeněk Částka |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2014 do 11.2.2015 |
Adresa | 39, 34101 Malý Bor |
Člen představenstva | František Trnka |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2014 do 11.2.2015 |
Adresa | 279, 34142 Kolinec |
místopředseda | Ing. Josef Chval |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.1998 do 11.6.2014 |
Adresa | Chlumská 1, 34014 Chudenice |
předseda | ing. František Kohout |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.1998 do 11.6.2014 |
Adresa | Dr. E. Beneše 224/III, 34201 Sušice |
předseda | ing. Jan Mačl |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1993 do 5.2.1998 |
Adresa | Mačice 38, 34166 Soběšice |
místopředseda | ing. Václav Toman |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1996 do 5.2.1998 |
Adresa | Kaštanová 1158, 34201 Sušice |
místopředseda | ing. František Kohout |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1996 do 5.2.1998 |
Adresa | 224/III, 34201 Sušice |
místopředseda | ing. Vladislav Hlinka |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1993 do 22.4.1996 |
Adresa | Červené Poříčí 101, 34012 Švihov |
místopředseda | ing. Jaromír Hnídek |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1993 do 22.4.1996 |
Adresa | 20, 34168 Veřechov |
IČO: | 49194887 |
---|---|
Firma: | Okresní agrární komora v Klatovech |
Právní forma: | Komora (s výjimkou profesních komor) |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Klatovy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 9. 1993 |
Sídlo: | Dragounská 130, Klatovy 33901 |
---|
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací |