OKNA-HARALD spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OKNA-HARALD spol. s r.o. (25374834) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 81, 78816 Sobotín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 1997 a je stále aktivní. OKNA-HARALD spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o OKNA-HARALD spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OKNA-HARALD spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 6. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16281 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25374834 | |
Jméno: | OKNA-HARALD spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.6.1997 |
Zapsána dne: | 24.6.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.6.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 81, Sobotín 78816, Česká republika | 13.5.2022 |
---|---|---|
Adresa: | č.p. 81, Sobotín 78816, Česká republika | 24.6.1997 - 13.5.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod | 13.5.2022 |
Truhlářství, podlahářství | 13.5.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.12.2014 - 13.5.2022 |
truhlářství, podlahářství | 9.12.2014 - 13.5.2022 |
truhlářství | 24.6.1997 - 9.12.2014 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 24.6.1997 - 9.12.2014 |
Jednatel | Harald Bublík |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2022 |
Adresa | 303, 78816 Sobotín |
Jednatel | Ludmila Dočkalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2022 |
Adresa | 185, 78816 Sobotín |
Jednatel | Lenka Ondráčková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2022 |
Adresa | 81, 78816 Sobotín |
jednatel | Harald Bublík |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2014 do 13.5.2022 |
Adresa | 285, 78816 Sobotín |
jednatel | Harald Bublík |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1997 do 9.12.2014 |
Adresa | č.p. 81, 78816 Sobotín |
jednatel | Jürgen Schlenz |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1997 do 9.12.2014 |
Adresa | č.p. 81, 78816 Sobotín |
IČO (identifikační číslo): | 25374834 |
---|---|
Jméno: | OKNA-HARALD spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 6. 1997 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 81, Sobotín 78816 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Harald Bublík |
---|
IČO: | 25374834 |
---|---|
Firma: | OKNA-HARALD spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Sobotín |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 6. 1997 |
Sídlo: | 81, Sobotín 78816 |
---|
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |