OK TOLAR spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OK TOLAR spol. s r. o. (42408032) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese sídliště Pod Kasárny 1141, 37701 Jindřichův Hradec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 10. 1991 a je stále aktivní. OK TOLAR spol. s r. o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o OK TOLAR spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OK TOLAR spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 10. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 452 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42408032 | |
Jméno: | OK TOLAR spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.10.1991 |
Zapsána dne: | 10.10.1991 | |
Kmenové jmění společnosti činí lOO.OOO,-Kč, slovy jednosto- tisíc korun českých. Výše vkladu pana ing.Miroslava Koblížka 70.000,-Kč. Výše vkladu pana Michala Koblížka činí 30.000,-Kč. | 21.4.1993 - 15.11.1993 | |
Datum uzavření společenské smlouvy 6. 10. 1991. Společnost zastupuje kterýkoliv z jednatelů samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy jednatelé samostatně, popřípadě společně. Kmenové jmění společnosti činí 100. 000,- Kčs, slovy jednostotisíc korun čsl. Výše vkladu pana Ing. Miroslava Kožíška činí 70. 000,- Kčs. Výše vkladu pana Michala Koblížka činí 30. 000,- Kčs. | 10.10.1991 - 21.4.1993 |
Základní kapitál | 1 700 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.11.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 5.1.2011 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.1.2011 |
l. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní povolení | 26.11.2007 - 5.1.2011 |
3. Poskytování sofware -prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku | 26.11.2007 - 5.1.2011 |
l. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní povolení | 15.11.1993 - 26.11.2007 |
3. Poskytování sofware -prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku | 15.11.1993 - 26.11.2007 |
2. Vedení účetnictví | 15.11.1993 - 5.1.2011 |
4. Provádění bytových a občanských staveb | 15.11.1993 - 5.1.2011 |
- služby v oblasti ekologie, včetně zajišťování investic, staveb a technologií v tuzemsku i v zahraničí - účetní, daňové a finanční poradenství, poradenství v oblasti celní a poplatkové - obchodní a finanční studie, zprostředkování vzájemné výměny zboží v tuzemsku i v zahraničí | 10.10.1991 - 15.11.1993 |
- leasing, factoring a forfaiting, jakož i poskytování a zprostředkování služeb s tím spojených - management v oblasti průzkumu trhu, obstarání finančních, investičních a projekčních prací a služeb, poradenská činnost a zprostředkování sponzorství - informační a poradenská služba v oblasti finančního, obchodního a stavebního podnikání - marketing v oblasti trhu tuzemského a zahraničního, včetně zpracování marketingových studií | 10.10.1991 - 15.11.1993 |
- zřizování filiálek obchodních společností a právnických osob v tuzemsku i v zahraničí a poradenská činnost s tím související - podnikání v oblasti informací a informatiky, výpočetní techniky, software, hardware, identifikačních systémů zpracování systémových programů - provoz školicích center, vědecká a výměnná mezinárodní služba, vydávání tiskovin, publikací a studijních pomůcek, jejich obstarávání pro školy a vzdělávací zařízení, včetně dovozu a vývozu - zajištění služeb spojených s cestovním ruchem, ubytování, stravování, činnosti pro volný čas, lázeňství a jejich zprostředkování v tuzemsku i v zahraničí | 10.10.1991 - 15.11.1993 |
- reklamní a inzertní činnost domácí i zahraniční, pořádání prodejních výstava a trhů a galerií - dovoz a vývoz zboží, materiálů a služeb - výroba, nákup a prodej stavebních materiálů, dílců, hmot a výrobků ze dřeva, plastických hmot a živic - prodej a nákup zboží pro fyzické a právnické osoby, zprostředkování této činnosti v tuzemsku i v zahraničí - koupě, prodej a užívání nemovitostí, jakož i zprostředkování těchto úkonů pro třetí osoby - stavební činnost v tuzemsku i v zahraničí | 10.10.1991 - 15.11.1993 |
jednatel společnosti | Mgr. Michal Koblížek Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2007 |
Adresa | Nová 648/27, 37372 Lišov |
jednatel společnosti | Ing. Miroslav Koblížek |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2007 do 21.10.2011 |
Adresa | sídl.Pod Kasárny 1141, 37701 Jindřichův Hradec II |
jednatel společnosti | Ing. Miroslav Koblížek ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1991 do 26.11.2007 |
Adresa | Vajgar 584/II, Jindřichův Hradec |
jednatel společnosti | Michal Koblížek |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1991 do 26.11.2007 |
Adresa | Vajgar 584/II, Jindřichův Hradec |
IČO (identifikační číslo): | 42408032 |
---|---|
Jméno: | OK TOLAR spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 10. 1991 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | sídliště Pod Kasárny 1141, Jindřichův Hradec 37701 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 9. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 12. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Michal Koblížek Ph.D. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michaela Koblížková Ph.D. |
IČO: | 42408032 |
---|---|
Firma: | OK TOLAR spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Jindřichův Hradec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 10. 1991 |
Sídlo: | sídliště Pod Kasárny 1141, Jindřichův Hradec 37701 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |