OIKOS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OIKOS s.r.o. (25332384) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kotlaska 64/5, 18000 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 1997 OIKOS s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o OIKOS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OIKOS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 3. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26606 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25332384 | |
Jméno: | OIKOS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.3.1997 |
Zapsána dne: | 27.3.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.3.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kotlaska 64/5, Praha 18000, Česká republika | 6.8.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Kotlaska , Praha 8 , Česká republika | 14.10.1999 - 6.8.2002 |
Adresa: | kpt. Jaroše 638/7, Třebíč 67401, Česká republika | 27.3.1997 - 14.10.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živn. zákona | 27.3.1997 - 15.12.2022 |
zprostředkovatelská činnost - vyjma činností uvedených v § 3 živn. zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živn. zákona | 27.3.1997 - 15.12.2022 |
jednatel | Petr Baláž |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 |
Adresa | Zenklova 1/35, 18000 Praha |
jednatel | Petr Baláž |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2002 do 29.10.2015 |
Adresa | Příkopy 1163/1, 79501 Rýmařov |
jednatel | Roman Hamáček |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2000 do 6.8.2002 |
Adresa | Ptácká 190/59, 29301 Mladá Boleslav |
jednatel | Mgr. Petr Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1997 do 4.8.2000 |
Adresa | kpt. Jaroše 638/7, 67401 Třebíč |
IČO: | 25332384 |
---|---|
Firma: | OIKOS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 3. 1997 |
Sídlo: | Kotlaska 64/5, Praha 18000 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |