OHGS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OHGS s.r.o. (45536899) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykovo náměstí 181, 56401 Žamberk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 1992 a je stále aktivní. OHGS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o OHGS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OHGS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 5. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1657 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45536899 | |
Jméno: | OHGS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.3.1992 |
Zapsána dne: | 5.3.1992 | |
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 15.12.2015 o schválení projektu rozdělení došlo s účinky k rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2016, k odštěpení části jmění společnosti uvedené v projektu, které přešlo na nově vzniklou společnost FINGEO s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1020, PSČ 562 01, IČ 04678982. | 1.1.2016 | |
Dle Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 31.10. 2014 došlo k rozdělení společnosti OHGS s.r.o. sloučením odštěpované části jmění se společností M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17.listopadu 1020, 562 01, Ústí nad Orlicí, zapsanou v o bchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3420. | 1.1.2015 | |
Právní poměry - změna společenské smlouvy ze dne 29. 9. 1994 (č. 1). | 10.1.1995 - 20.8.1996 | |
Společníci : RNDr. Renata Frimlová, nar. 9. 3. 1965, bytem 564 01 Žamberk, Masarykovo nám. 181 | 5.3.1992 - 10.1.1995 | |
RNDr. Svatopluk Šeda, nar. 6. 3. 1947, bytem 537 01 Chrudim, Mládežnická 1053/IV | 5.3.1992 - 10.1.1995 | |
Způsob jednání za společnost : Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně s vyjímkou případů uvedených ve společenské smlouvě. | 5.3.1992 - 10.1.1995 | |
Základní jmění : Základní jmění společnosti činí 200 000,--Kčs. Vklady jednotlivých společníků činí : RNDr.Renata Frimlová ......vklad ...........60 000,--Kčs, z toho splacený nepěněžitý vklad .............6 500,-- Kčs splacený peněžitý vklad ...............17 000,--Kčs | 5.3.1992 - 10.1.1995 | |
RNDr. Svatopluk Šeda ........vklad ........140 000,--Kčs, z toho splacený nepěněžitý vklad ..........140 000,--Kčs. | 5.3.1992 - 10.1.1995 | |
Ke dni zápisu v obchodním rejstříku bylo splaceno na peněžním vkladu 27 000,--Kčs. Zbylá část peněžitého vkladu ve výši 36 500,--Kčs bude splacena do tří let od vzniku společnosti. | 5.3.1992 - 10.1.1995 | |
Místo provozovny : Ústí n.Orl., Tvardkova 1191 Místo vedlejší provozovny : Chrudim, Čáslavská 266 | 5.3.1992 - 10.1.1995 | |
Způsob zřízení společnosti : Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 3.3.1992 podle zákona č. 513/91 Sb. | 5.3.1992 - 1.1.2015 |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.2016 | |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.2015 - 1.1.2016 | |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.4.1998 - 1.1.2015 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.1.1995 - 8.4.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykovo náměstí 181, Žamberk 56401, Česká republika | 2.10.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 56201, Česká republika | 2.5.2018 - 2.10.2023 |
Adresa: | 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí 56201, Česká republika | 1.1.2016 - 2.5.2018 |
Adresa: | Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 56112, Česká republika | 5.3.1992 - 10.1.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 2.10.2023 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 17.3.2015 - 8.2.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.3.2015 - 2.10.2023 |
Podnikání v oblasti nakládání s odpady | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Zprostředkování | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Reprografické a informační služby | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Posuzování vlivů na životní prostředí | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Odběr vzorků vod a zemin | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Investorská činnost ve výstavbě | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Inženýrská činnost ve výstavbě | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Poradenská a konzultační činnost v ekologii a ochraně životního prostředí | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Činnost organizačních a ekonomických poradců | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Poradenská činnost v oblasti regionálního rozvoje | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Tvorba a správa informačních systémů | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu | 3.1.2004 - 17.3.2015 |
Geologické práce | 3.1.2004 - 8.2.2016 |
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 3.1.2004 - 8.2.2016 |
Vodoinstalatérství | 3.1.2004 - 8.2.2016 |
Výkon zeměměřických činností | 3.1.2004 - 8.2.2016 |
Projektová činnost ve výstavbě | 3.1.2004 - 8.2.2016 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 3.1.2004 - 8.2.2016 |
Inženýrská činnost ve výstavbě | 8.8.2000 - 3.1.2004 |
Investorská činnost ve výstavbě | 8.8.2000 - 3.1.2004 |
Odběr vzorků vod a zemin | 8.8.2000 - 3.1.2004 |
Zpracování technické dokumentace | 8.8.2000 - 3.1.2004 |
Posuzování vlivů na životní prostředí | 8.8.2000 - 3.1.2004 |
Výkon zeměměřických činností | 8.8.2000 - 3.1.2004 |
Tvorba a správa informačních systémů | 8.8.2000 - 3.1.2004 |
Poradenská činnost v oblasti regionálního rozvoje | 8.8.2000 - 3.1.2004 |
Činnost organizačních a ekonomických poradců | 8.8.2000 - 3.1.2004 |
Poradenská a konzultační činnost v ekologii a ochraně životního prostředí | 8.8.2000 - 3.1.2004 |
Vedení účetnictví. | 8.7.1998 - 3.1.2004 |
Reprografické a informační služby. | 8.4.1998 - 3.1.2004 |
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. | 4.3.1997 - 3.1.2004 |
Chemické, fyzikální a biologické rozbory. | 4.3.1997 - 3.1.2004 |
Podnikání v oblasti nakládání s odpady. | 20.8.1996 - 3.1.2004 |
Projektová činnost v investiční výstavbě. | 20.8.1996 - 3.1.2004 |
Vodoinstalatérství. | 20.8.1996 - 3.1.2004 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 10.1.1995 - 3.1.2004 |
Zprostředkování. | 10.1.1995 - 3.1.2004 |
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. | 5.3.1992 - 3.1.2004 |
Jednatel | RNDr. Renata Šedová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2017 |
Adresa | Masarykovo náměstí 181, 56401 Žamberk |
Jednatel | RNDr. Renata Frimlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 22.1.2017 |
Adresa | Masarykovo náměstí 181, 56401 Žamberk |
Jednatel | RNDr. Renata Frimlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 22.1.2017 |
Adresa | Masarykovo náměstí 181, 56401 Žamberk |
Jednatel | RNDr. Renata Šedová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2015 do 3.6.2016 |
Adresa | Masarykovo náměstí 181, 56401 Žamberk |
Jednatel | RNDr. Renata Šedová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2015 do 3.6.2016 |
Adresa | Masarykovo náměstí 181, 56401 Žamberk |
Jednatel | RNDr. Svatopluk Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2015 do 1.1.2016 |
Adresa | Masarykovo náměstí 181, 56401 Žamberk |
Jednatel | Ing. Miloš Popelář |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2001 do 1.1.2015 |
Adresa | Lochmanova 1365, 56201 Ústí nad Orlicí |
Jednatel | RNDr. Svatopluk Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2004 do 1.1.2015 |
Adresa | Masarykovo nám. 181, 56401 Žamberk |
Jednatel | RNDr. Renata Šedová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2004 do 1.1.2015 |
Adresa | Masarykovo nám. 181, 65401 Žamberk |
Jednatel | RNDr. Svatopluk Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2003 do 3.1.2004 |
Adresa | Mládežnická 1053, 53701 Chrudim |
Jednatel | RNDr. Renata Frimlová |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2003 do 3.1.2004 |
Adresa | Masarykovo nám. 181, 65401 Žamberk |
Jednatel | RNDr. Renata Frimlová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.1992 do 26.9.2003 |
Adresa | Masarykovo nám. 181, Žamberk |
Jednatel | RNDr. Svatopluk Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.1992 do 26.9.2003 |
Adresa | Mládežnická 1053, Chrudim |
Jednatel | RNDr. Vojtěch Kněžek |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1998 do 26.9.2003 |
Adresa | Myslbekova 31, Praha 6 - Střešovice |
Jednatel | Ing. Dalibor Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.1996 do 8.7.1998 |
Adresa | 333, Dlouhá Třebová |
Jednatel | Ing. Dalibor Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.1995 do 20.8.1996 |
Adresa | Kostelní 10, Zlaté Hory |
Společník - jednatel | RNDr. Svatopluk Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.1992 do 5.3.1992 |
Adresa | Mládežnická 1053, Chrudim |
Společník - jednatel | RNDr. Renata Frimlová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.1992 do 5.3.1992 |
Adresa | Masarykovo nám. 181, Žamberk |
IČO (identifikační číslo): | 45536899 |
---|---|
Jméno: | OHGS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 3. 1992 |
Celkový počet živností: | 37 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1994 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 12. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 12. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 12. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 2000 |
Zánik oprávnění | 12. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2000 |
Zánik oprávnění | 12. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 12. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 12. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 12. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 7. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 11. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 10. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 16. 12. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 16. 12. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 14. 11. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1996 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 2. 12. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 29. 10. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 18. 9. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Renata Šedová |
---|
IČO: | 45536899 |
---|---|
Firma: | OHGS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Žamberk |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 3. 1992 |
Sídlo: | Masarykovo náměstí 181, Žamberk 56401 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Univerzální administrativní činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |