OGAR, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OGAR, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (46964631) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Bystřice pod Hostýnem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 1992 a je stále aktivní. OGAR, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o OGAR, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OGAR, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 31. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6649 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46964631 | |
Jméno: | OGAR, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.7.1992 |
Zapsána dne: | 31.7.1992 | |
Právní forma - společnost s ručením omezeným. | 31.7.1992 - 12.1.1994 | |
Základní jmění....................100 000,-Kčs, splaceno 50 000,-Kčs | 31.7.1992 - 12.1.1994 | |
Výše vkladů W.E.D.,s.r.o.Strážnice.............70 000,-Kčs, splaceno 35 000,-Kčs VHK, s.r.o. Bystřice pod Hostýnem..30 000,-Kčs, splaceno 15 000,-Kčs | 31.7.1992 - 12.1.1994 | |
Způsob zastupování Jménem společnosti jedná jednatel. K podepisování je potřeba vždy podpisů dvou jednatelů. | 31.7.1992 - 23.10.1995 |
Základní kapitál | 320 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 64, Bystřice pod Hostýnem , Česká republika | 31.7.1992 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.1.2010 |
Výroba prádla, konfekce a textilních výrobků. Obchodní činnost v oblasti nákupu a prodeje spotřebního, průmyslového a potravinářského zboží včetně zemědělské produkce. Zastupitelská, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost. | 31.7.1992 - 7.1.2010 |
jednatel | Milan Břeský |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1994 |
Adresa | Radějovská 842, Strážnice |
jednatel | RNDr. Milan Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.1992 do 23.10.1995 |
Adresa | Jiráskova 1498, Strážnice |
jednatel | Ing. Alena Rusňáková |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.1992 do 23.10.1995 |
Adresa | Volavého 1626, Strážnice |
jednatel | Ing. Hana Reslerová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.1992 do 23.10.1995 |
Adresa | Sídliště 1510, Bystřice pod Hostýnem |
jednatel | Ing. Luboš Přikryl |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1994 do 23.10.1995 |
Adresa | , Velká n/Veličkou 686 |
jednatel | Vlastimil Tománek |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1994 do 23.10.1995 |
Adresa | Masarykova 357, Strážnice |
jednatel | Karel Paška |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1994 do 23.10.1995 |
Adresa | 16, Radějov |
jednatel | Ing. Luděk Žlotíř |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1994 do 23.10.1995 |
Adresa | Hutník 1420 , Veselí n/M |
jednatel | Stanislava Janečková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1994 do 23.10.1995 |
Adresa | Školní 371, Dřevohostice |
IČO (identifikační číslo): | 46964631 |
---|---|
Jméno: | OGAR, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 7. 1992 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Břeský |
---|
IČO: | 46964631 |
---|---|
Firma: | OGAR, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Bystřice pod Hostýnem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 7. 1992 |
Sídlo: | , Bystřice pod Hostýnem |
---|
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |