Office Centre Vinohrady, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Office Centre Vinohrady, spol. s r.o. v likvidaci (41197216) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Římská 499/15, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1991 Office Centre Vinohrady, spol. s r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Office Centre Vinohrady, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Office Centre Vinohrady, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4416 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41197216 | |
Jméno: | Office Centre Vinohrady, spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.10.1991 |
Zapsána dne: | 16.10.1991 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 423/2022-7 ze dne 10.2.2022 bylo rozhodnuto o zrušení výmazu obchodní korporace a obnovena její likvidace. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2022 a vykonatelné dnem 5.4.2022. | 9.6.2022 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 2212/2019-4 ze dne 27.11.2019 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 28.12.2019. | 21.1.2020 | |
Valná hromada společnosti rozhodla s účinností ke dni 1.7.2013 o zrušení rozhodnutí ze dne 11.10.2010 o zrušení společnosti s likvidací. | 18.7.2013 | |
Valná hromada společnosti zrušuje společnost Office Centre Vinohrady, spol. s r.o., IČ: 411 97 216, s likvidací ke dni 11.10.2010. | 18.11.2010 - 18.7.2013 | |
Datum uzavření společenské smlouvy ( notářského zápisu) 6.9.1991 | 16.10.1991 |
Základní kapitál | 67 773 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.12.1992 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.10.1991 - 18.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Římská 499/15, Praha 12000, Česká republika | 18.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Římská 15, Praha 2 , Česká republika | 8.12.1994 - 18.10.2016 |
Adresa: | Blanická 28, Praha 2 , Česká republika | 16.10.1991 - 8.12.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.3.2011 |
Projektová činnost v investiční výstavbě dle osvědčení o autorizaci čj. 02041/93 | 8.12.1994 - 15.8.2000 |
Nákup a prodej nemovitostí | 8.12.1994 - 15.3.2011 |
Pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství | 8.12.1994 - 15.3.2011 |
Provozování parkoviště | 8.12.1994 - 15.3.2011 |
Transkakce všeho druhu s nemovitostmi, zejména jejich nákup. pacht, prodej včetně jejích rozvoje,pronajímání a všech souvisejících činností. | 16.10.1991 - 8.12.1994 |
Provádění všech komerčních a finančních transakcí, které jsou nezbytné pro sledování shora zmíněného obchodního účelů. | 16.10.1991 - 8.12.1994 |
Jednatel | Ulrich Heinz Gerstner |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2013 |
Adresa | Rebbergstrasse 7b , 8832 Wollerau |
Jednatel | Ulrich Heinz Gerstner |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2005 do 18.7.2013 |
Adresa | 1, 46509 Xanten |
Jednatel | Ernst - Werner Overhage, Nar. 13.1.1952 |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2003 do 23.2.2005 |
Adresa | , Xanten, Am Langacker 12, PSČ 465 09 |
Jednatel | Ernst - Werner Overhage, Nar. 13.1.1952 |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2000 do 12.2.2003 |
Adresa | 24, 39424 Křešín |
Jednatel | Ing. Georg Drmola |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1998 do 28.4.2000 |
Adresa | Na rovni 845/4, 16200 Praha 6 |
Jednatel | Ing. Georg Drmola |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.1995 do 15.1.1998 |
Adresa | Na rovni 854/4, 16200 Praha 6 |
Jednatel | Aleš Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.1994 do 3.8.1995 |
Adresa | Výškovická 63 , 70400 Ostrava-Zábřeh |
KLAUS MŰLLER | Ředitel Společnosti |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1991 do 8.12.1994 |
Adresa | Langackerweg 14 , D-7821 Wutach - Münchingen SRN |
IČO: | 41197216 |
---|---|
Firma: | Office Centre Vinohrady, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 16. 10. 1991 |
Sídlo: | Římská 499/15, Praha 12000 |
---|
Činnosti související s pozemní dopravou |
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |