OculiCare s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OculiCare s.r.o. (01820974) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 381, 74274 Tichá. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2013 a je stále aktivní. OculiCare s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o OculiCare s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OculiCare s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 6. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 56735 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01820974 | |
Jméno: | MUDr. Mašín - oftalmologie s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.6.2013 |
Zapsána dne: | 25.6.2013 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.6.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 381, Tichá 74274, Česká republika | 2.11.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 25.6.2013 - 2.11.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování zdravotních služeb v oboru oftalmologie - ambulantní specializovaná péče | 2.11.2022 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 2.11.2022 |
Velkoobchod a maloobchod | 2.11.2022 |
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 2.11.2022 |
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu | 2.11.2022 |
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 2.11.2022 |
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) | 2.11.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.6.2013 - 2.11.2022 |
jednatel | MUDr. Daria Čuntová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2022 |
Adresa | 381, 74274 Tichá |
jednatel | Aleš Mašín |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2013 do 2.11.2022 |
Adresa | 178, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Lucie Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2022 do 2.11.2022 |
Adresa | Sovova 1408/6, 61600 Brno |
jednatel | Lucie Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2017 do 12.10.2022 |
Adresa | Neumannova 239/56, 60200 Brno |
jednatel | Jana Mašínová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2013 do 18.4.2017 |
Adresa | 178, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Jana Mašínová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2013 do 18.4.2017 |
Adresa | 178, 73801 Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 01820974 |
---|---|
Jméno: | OculiCare s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 6. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 381, Tichá 74274 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 6. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Daria Čuntová |
---|
IČO: | 01820974 |
---|---|
Firma: | OculiCare s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Tichá |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 6. 2013 |
Sídlo: | 381, Tichá 74274 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |