OCTO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OCTO s.r.o. (05196094) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V dolině 1515/1b, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2016 OCTO s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o OCTO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OCTO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 375199 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05196094 | |
Jméno: | OCTO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.6.2016 |
Zapsána dne: | 27.6.2016 |
Základní kapitál | 88 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V dolině 1515/1b, Praha 10100, Česká republika | 25.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 10, Andělská Hora 36471, Česká republika | 27.6.2016 - 25.10.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 6.1.2023 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 27.6.2016 - 21.8.2020 |
hostinská činnost | 27.6.2016 - 21.8.2020 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.6.2016 - 21.8.2020 |
jednatel | Daniel Bořuta |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | Moskevská 998/4, 36001 Karlovy Vary |
jednatel | Daniel Bořuta |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 do 27.7.2022 |
Adresa | 18, 36471 Andělská Hora |
jednatel | Daniel Bořuta |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2016 do 27.11.2020 |
Adresa | 10, 36471 Andělská Hora |
IČO: | 05196094 |
---|---|
Firma: | OCTO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 6. 2016 |
Sídlo: | V dolině 1515/1, Praha 10100 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |