Ochotnický soubor FORBÍNA, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ochotnický soubor FORBÍNA, z.s. (26527138) je Spolek. Sídlí na adrese Náměstí 1, 39133 Jistebnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Ochotnický soubor FORBÍNA, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Ochotnický soubor FORBÍNA, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ochotnický soubor FORBÍNA, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3207 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26527138 | |
Jméno: | Ochotnický soubor FORBÍNA, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí 1, Jistebnice 39133, Česká republika | 14.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Zahradní 268, Jistebnice 39133, Česká republika | 1.1.2014 - 14.11.2015 |
předseda výboru | Jakub Šobra |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Spojovací 274, 39133 Jistebnice |
jednatel | Dana Pilařová |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Havanská 2818/21, 39005 Tábor |
hospodář | Jana Stoszková |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Nad Hřištěm 248, 39133 Jistebnice |
člen výboru, zapisovatel | Jiří Maňák |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Milevská 133, 39133 Jistebnice |
člen výboru | Karel Jahoda |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Náměstí 160, 39133 Jistebnice |
předseda | Marian Vostřák |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 11.2.2022 |
Adresa | Spojovací 274, 39133 Jistebnice |
IČO: | 26527138 |
---|---|
Firma: | Ochotnický soubor FORBÍNA, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Jistebnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 3. 2001 |
Sídlo: | Náměstí 1, Jistebnice 39133 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |