OCCIDENT,s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OCCIDENT,s.r.o. (25759531) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Polská 1361/38, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 4. 1999 a je stále aktivní. OCCIDENT,s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o OCCIDENT,s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OCCIDENT,s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 67706 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25759531 | |
Jméno: | OCCIDENT,s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.4.1999 |
Zapsána dne: | 29.4.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Polská 1361/38, Praha 12000, Česká republika | 22.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Polská ul.1361/38 , Praha 2 12000, Česká republika | 29.4.1999 - 22.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa nemovitostí | 29.4.1999 |
jednatel | Jan Záborský nar. 23.11.1945 |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 |
Adresa | Gatternweg 44, 4125 Riehen |
jednatel | Lucie Teislerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2020 |
Adresa | Polská 1361/38, 12000 Praha |
jednatel | Lucie Teislerová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 do 3.6.2020 |
Adresa | Mlýnská 1694/11, 70200 Ostrava |
jednatel | Jan Záborský nar. 23.11.1945 |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2000 do 22.11.2016 |
Adresa | Gatternweg 44, 4125 Riehen |
jednatel | Lucie Teislerová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2002 do 22.11.2016 |
Adresa | 11, Ostrava l |
jednatel | Lucie Teislerová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1999 do 23.2.2000 |
Adresa | Mlýnská 11, 70100 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 25759531 |
---|---|
Jméno: | OCCIDENT,s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Polská 1361/38, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Lucie Teislerová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Záborský |
IČO: | 25759531 |
---|---|
Firma: | OCCIDENT,s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 4. 1999 |
Sídlo: | Polská 1361/38, Praha 12000 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |