OBALKARTON s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OBALKARTON s.r.o. (44568886) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Janovská 242, 46604 Jablonec nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 4. 1992 OBALKARTON s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o OBALKARTON s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OBALKARTON s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 17. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2218 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44568886 | |
Jméno: | OBALKARTON s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.4.1992 |
Zapsána dne: | 17.4.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 30.6.2014 - 29.6.2022 | |
Údaje o založní : Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 15.4.1992. Společníci : 1. Michal K a p i č k a, bytem Jablonec nad Nisou, Mšenská 16 2. Petr T h é r, bytem Jablonec nad Nisou, Mšenská 16 3. Libor Č i v r n ý, bytem Jablonec nad Nisou, Budovatelů 19 4. Petr L u b a s, bytem Jablonec nad Nosou, Sv. Čecha 8. | 17.4.1992 - 14.3.1994 | |
Základní jmění společnosti činí : 100 000,-- Kčs. Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení : Michal Kapička ....... vklad : 25 000,-- Kčs, splaceno : 13 000,-- Kčs Petr Thér ............ vklad : 25 000,-- Kčs, splaceno : 13 000,-- Kčs Libor Čivrný ......... vklad : 25 000,-- Kčs, splaceno : 13 000,-- Kčs Petr Labus ........... vklad : 25 000,-- Kčs, splaceno : 13 000,-- Kčs. | 17.4.1992 - 14.3.1994 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.3.2007 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.3.1994 - 5.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Janovská 242, Jablonec nad Nisou 46604, Česká republika | 30.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Větrná 20a, Jablonec nad Nisou , Česká republika | 17.4.1992 - 10.1.2007 |
Adresa: | Janovská 2242, Jablonec nad Nisou 46604, Česká republika | 10.1.2007 - 10.1.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obor činnosti: Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů | 29.6.2022 |
silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 30.6.2014 |
Silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 2.3.2010 - 30.6.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.3.2010 - 29.6.2022 |
- 112 papírenská výroba a kartonáž | 17.4.1992 - 2.3.2010 |
Jednatel | Michal Kapička |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2014 |
Adresa | 155, 46812 Bedřichov |
Jednatel | Libor Čivrný |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2014 |
Adresa | Ještědská 2739/44, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Petr Thér |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2014 do 6.1.2022 |
Adresa | Lesní 4701/31, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Petr Thér |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2007 do 30.6.2014 |
Adresa | Lesní 4701/31, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Michal Kapička |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2007 do 30.6.2014 |
Adresa | 155, 46812 Bedřichov |
Jednatel | Libor Čivrný |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2007 do 30.6.2014 |
Adresa | Ještědská 2739/44, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Petr Thér |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.1992 do 10.1.2007 |
Adresa | Mšenská 16, Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Michal Kapička |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.1994 do 10.1.2007 |
Adresa | Mšenská 16, Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Libor Čivrný |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.1994 do 10.1.2007 |
Adresa | Ještědská 44, Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Petr Lubas |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.1992 do 14.3.1994 |
Adresa | Sv. Čecha 8, Jablonec nad Nisou |
IČO: | 44568886 |
---|---|
Firma: | OBALKARTON s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jablonec nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 4. 1992 |
Sídlo: | Janovská 242, Jablonec nad Nisou 46604 |
---|
Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů |
Silniční nákladní doprava |