O V M E T s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
O V M E T s.r.o. (61775835) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 7, 34802 Bor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 10. 1994 a je stále aktivní. O V M E T s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o O V M E T s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro O V M E T s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 21. 10. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5729 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61775835 | |
Jméno: | O V M E T s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.10.1994 |
Zapsána dne: | 21.10.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 7, Bor 34802, Česká republika | 14.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | , Doly u Boru 7 , Česká republika | 21.10.1994 - 30.1.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba | 21.12.2017 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.12.2017 |
rostlinná a živočišná výroba | 21.10.1994 - 21.12.2017 |
jednatel | Katharina Marie Mettler |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2017 |
Adresa | 7, 34802 Bor |
jednatel | Ulrike Brigitte Mettler |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2017 |
Adresa | 7, 34802 Bor |
Jednatel | Ulrike Brigitte Mettler |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 |
Adresa | , Lahnstein, Grenbach 29 |
Jednatel | Ulrike Brigitte Mettler |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 21.12.2017 |
Adresa | , Lahnstein, Grenbach 29 |
Jednatel | Ulrike Brigitte Mettler Dat.Nar. 6. Března 1959 |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1999 do 2.2.2012 |
Adresa | , Lahnstein, Grenbach 29 |
Jednatel | Tomáš Kloužek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1994 do 27.1.1999 |
Adresa | Bezdružická 277, Planá |
IČO (identifikační číslo): | 61775835 |
---|---|
Jméno: | O V M E T s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 10. 1994 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 7, Bor 34802 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 6. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Ulrike Brigitte Mettler |
---|
IČO: | 61775835 |
---|---|
Firma: | O V M E T s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tachov |
Základní územní jednotka: | Bor |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 10. 1994 |
Sídlo: | 7, Bor 34802 |
---|
Živočišná výroba |
Chov ovcí a koz |
Chov zvířat pro zájmový chov |
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |