O.J.B. SERVICES, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
O.J.B. SERVICES, spol. s r.o. (25669150) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Plzeňce 1236/4, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 5. 1998 a je stále aktivní. O.J.B. SERVICES, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o O.J.B. SERVICES, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro O.J.B. SERVICES, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 5. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 59696 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25669150 | |
Jméno: | O.J.B. SERVICES, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.5.1998 |
Zapsána dne: | 22.5.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.5.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Plzeňce 1236/4, Praha 15000, Česká republika | 2.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Vodňanská 661, Praha 9 19800, Česká republika | 10.11.1999 - 2.2.2017 |
Adresa: | Táborská 568/67, Praha 4 14000, Česká republika | 22.5.1998 - 10.11.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona . | 2.2.2017 |
ekonomické poradenství | 10.11.1999 - 2.2.2017 |
činnost reklamní agentury | 10.11.1999 - 2.2.2017 |
provozování garáží | 22.5.1998 - 2.2.2017 |
provozování parkoviště | 22.5.1998 - 2.2.2017 |
mytí a čištění motorových vozidel | 22.5.1998 - 2.2.2017 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze l, 2 a 3 cit.zákona) | 22.5.1998 - 2.2.2017 |
jednatel | Marek Marvan |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1998 |
Adresa | Táborská 568, 14000 Praha 4 |
jednatel | Giacinto Rosini |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 |
Adresa | Via Nicoloso da Recco 3 , Roma, Civitavecchia |
jednatel | Marek Marvan |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1998 do 2.2.2017 |
Adresa | Táborská 568, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25669150 |
---|---|
Jméno: | O.J.B. SERVICES, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 5. 1998 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 5. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Giacinto Rosini |
---|
IČO: | 25669150 |
---|---|
Firma: | O.J.B. SERVICES, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 5. 1998 |
Sídlo: | Na Plzeňce 1236/4, Praha 15000 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Vedlejší činnosti v dopravě |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |