NWD investiční společnost, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NWD investiční společnost, a.s. (07366809) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na příkopě 857/18, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 8. 2018 NWD investiční společnost, a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o NWD investiční společnost, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NWD investiční společnost, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 8. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 23741 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07366809 | |
Jméno: | NWD investiční společnost, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 16.8.2018 |
Zapsána dne: | 16.8.2018 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.11.2018 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 16.8.2018 - 12.11.2018 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 16.8.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na příkopě 857/18, Praha 11000, Česká republika | 12.11.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Primátorská 296/38, Praha 18000, Česká republika | 16.8.2018 - 12.11.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost investiční společnosti podle § 479 ZISIF | 27.11.2020 |
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 16.8.2018 - 12.11.2018 |
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.8.2018 - 12.11.2018 |
člen správní rady | Mgr. David Kuboň |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 |
Adresa | Nikoly Tesly 1094/8, 16000 Praha |
člen správní rady | Mgr. Jana Kyseľová LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Lucemburská 1570/49, 13000 Praha |
člen správní rady | Ing. Radko Matyáš CFA |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2021 |
Adresa | Komunardů 1626/35, 17000 Praha |
člen správní rady | Ing. Tomáš Říha |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2018 |
Adresa | V Nové Hostivaři 1098/7, 10200 Praha |
předseda správní rady | Ing. Štěpán Tvrdý MBA |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | Rybná 716/24, 11000 Praha |
člen | Kateřina Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2021 do 22.2.2024 |
Adresa | Hloubětínská 14/9, 19800 Praha |
člen správní rady | Mgr. David Kuboň |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2022 do 18.1.2023 |
Adresa | 64, 25226 Choteč |
člen správní rady | Jiří Kralert |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 do 18.12.2021 |
Adresa | Divišovská 2310/1, 14900 Praha |
člen správní rady | Ing. Radko Matyáš CFA |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2021 do 28.10.2021 |
Adresa | Ocelářská 1066/15, 19000 Praha |
člen správní rady | Ing. Radko Matyáš CFA |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2018 do 24.6.2021 |
Adresa | K Vystrkovu 2195/8, 14300 Praha |
člen správní rady | Mgr. Jana Kyseľová LLM |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2018 do 14.1.2021 |
Adresa | Lucemburská 1570/49, 13000 Praha |
statutární ředitel | Ing. Štěpán Tvrdý MBA |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Rybná 716/24, 11000 Praha |
statutární ředitel | Bc. Štěpán Tvrdý MBA |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2018 do 30.11.2020 |
Adresa | Rybná 716/24, 11000 Praha |
statutární ředitel | Mgr. Michal Koman |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2018 do 12.11.2018 |
Adresa | Bubenská 328/25, 17000 Praha |
člen správní rady | Mgr. Michal Koman |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2018 do 12.11.2018 |
Adresa | Bubenská 328/25, 17000 Praha |
IČO: | 07366809 |
---|---|
Firma: | NWD investiční společnost, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 8. 2018 |
Sídlo: | Na příkopě 857/18, Praha 11000 |
---|
Správa fondů |