NWCS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NWCS, s.r.o. (24175226) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Čečeličce 1848/10, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 11. 2011 NWCS, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o NWCS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NWCS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 11. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 185639 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24175226 | |
Jméno: | NWCS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.11.2011 |
Zapsána dne: | 22.11.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.11.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Čečeličce 1848/10, Praha 5 15000, Česká republika | 22.11.2011 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.11.2011 |
jednatel | Ing. Andrea Lukasová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2011 |
Adresa | Nová 622/13, 90055 Lozorno |
jednatel | Ing. Jakub Chrastina DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2021 |
Adresa | U třešňového sadu 178, 16400 Praha |
jednatel | Ing. Jakub Chrastina DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2019 do 6.3.2021 |
Adresa | Na Čečeličce 1848/10, 15000 Praha |
jednatel | Ing. Jakub Chrastina DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2011 do 13.3.2019 |
Adresa | Ke Kateřinkám 1396/4, 14900 Praha 4 |
IČO: | 24175226 |
---|---|
Firma: | NWCS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 11. 2011 |
Sídlo: | Na Čečeličce 1848/10, Praha 15000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |