NURTICON s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NURTICON s.r.o. (03250351) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Klíčanská 493/1, 18200 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 2014 a je stále aktivní. NURTICON s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o NURTICON s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NURTICON s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 7. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 229369 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03250351 | |
Jméno: | NURTICON s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.7.2014 |
Zapsána dne: | 31.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 31.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klíčanská 493/1, Praha 18200, Česká republika | 4.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Umělecká 586/9, Praha 17000, Česká republika | 10.12.2014 - 4.2.2021 |
Adresa: | Martinická 987/3, Praha 19700, Česká republika | 31.7.2014 - 10.12.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci tohoto předmětu podnikání tyto obory činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, - Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, - Ubytovací služby, - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří, - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - Pronájem a půjčování věcí movitých, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Projektování pozemkových úprav, - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling, - Překladatelská a tlumočnická činnost, - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, - Poskytování technických služeb, - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, | 2.9.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.12.2014 - 2.9.2022 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 31.7.2014 - 10.12.2014 |
Jednatel | Jakub Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2024 |
Adresa | Umělecká 586/9, 17000 Praha |
Jednatel | Bc. Tereza Marešová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | Průmyslová 1115/23, 50002 Hradec Králové |
Jednatel | Jakub Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2022 do 16.2.2024 |
Adresa | Pobřežní 58/28, 50301 Hradec Králové |
Jednatel | Bc. Tereza Marešová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2022 do 26.5.2023 |
Adresa | Umělecká 586/9, 17000 Praha |
Jednatel | Jiří Teplý |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2014 do 2.9.2022 |
Adresa | 70, 51601 Vamberk |
Jednatel | Michal Zuza |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2014 do 10.12.2014 |
Adresa | Šeberovská 208/2, 10600 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 03250351 |
---|---|
Jméno: | NURTICON s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 7. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Klíčanská 493/1, Praha 18200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Tereza Marešová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jakub Mareš |
IČO: | 03250351 |
---|---|
Firma: | NURTICON s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 7. 2014 |
Sídlo: | Klíčanská 493/1, Praha 18200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Vydavatelské činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |