Nullus a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nullus a.s. (01509977) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Třebovická 5028/40, 72200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 2013 Nullus a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nullus a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nullus a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 3. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 10594 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01509977 | |
Jméno: | Nullus a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 22.3.2013 |
Zapsána dne: | 22.3.2013 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.6.2014 | |
Počet členů správní rady: 1 | 23.6.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.3.2013 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 22.3.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Třebovická 5028/40, Ostrava 72200, Česká republika | 23.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Sochorova 3178/23, Brno 61600, Česká republika | 22.3.2013 - 23.6.2014 |
předseda správní rady | Robert Král |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 |
Adresa | Třebovická 5028/40, 72200 Ostrava |
předseda správní rady | Robert Král |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2014 do 7.8.2021 |
Adresa | Třebovická 5028/40, 72200 Ostrava |
Robert Král | |
Ve funkci | od 23.6.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Třebovická 5028/40, 72200 Ostrava |
člen představenstva | Jan Bacílek |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 23.6.2014 |
Adresa | Rooseveltova 1543, 27201 Kladno |
IČO: | 01509977 |
---|---|
Firma: | Nullus a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Třebovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 3. 2013 |
Sídlo: | Třebovická 5028/40, Ostrava 72200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |