NUGET spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NUGET spol. s r.o. (60468327) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vrážská 238/8, 15300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 1993 NUGET spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o NUGET spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NUGET spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 12. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25574 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60468327 | |
Jméno: | NUGET spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.12.1993 |
Zapsána dne: | 27.12.1993 | |
Datum podpisu společenské smlouvy: 13.12.1993 | 27.12.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.12.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vrážská 238/8, Praha 15300, Česká republika | 10.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vrážská 238 , Praha 5-Radotín 15300, Česká republika | 27.12.1993 - 10.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.12.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (nevzta- huje se na zboží uvedené v příloze 1-3 zák.č.455/91 Sb.) | 27.12.1993 - 12.12.2011 |
jednatel | Václav Koča |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 |
Adresa | Pražského 606/18, 15200 Praha |
jednatel | Václav Koča |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.1993 do 10.10.2016 |
Adresa | Pražského 606/18, Praha 5 |
jednatel | ing. Miloslav Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.1993 do 12.12.2011 |
Adresa | Dreyerova 626/3, Praha 5 |
IČO: | 60468327 |
---|---|
Firma: | NUGET spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 16 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 12. 1993 |
Sídlo: | Vrážská 238/8, Praha 15300 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |