NTA INVEST GROUP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NTA INVEST GROUP s.r.o. (28201230) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Křivoklátská 455, 19900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 12. 2007 NTA INVEST GROUP s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o NTA INVEST GROUP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NTA INVEST GROUP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 132409 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28201230 | |
Jméno: | NTA INVEST GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.12.2007 |
Zapsána dne: | 5.12.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.8.2014 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 5.12.2007 - 14.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křivoklátská 455, Praha 9 , Česká republika | 1.12.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Kazimírova 1004/7, Praha 4 14900, Česká republika | 5.12.2007 - 1.12.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 14.8.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.5.2012 - 21.3.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 5.12.2007 - 14.8.2014 |
jednatel | Lina Melnyk |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2010 |
Adresa | Slezanů 2315, Praha 6 |
jednatel | Alexandr Neruh |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2014 |
Adresa | M. Čakir 15 , Kišinev |
jednatel | Svetlana Neruh |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2010 |
Adresa | , Kišinev, M. Čakir 15 |
jednatel | Tatiana Neruh |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2010 |
Adresa | , Kišinev, M. Čakir 15 |
jednatel | Serghei Neruh |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 |
Adresa | , Kišinev, M. Čakir 15 |
IČO: | 28201230 |
---|---|
Firma: | NTA INVEST GROUP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 18 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 5. 12. 2007 |
Sídlo: | Křivoklátská 455, Praha 19900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |