Novosedly z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Novosedly z.s. (14120453) je Spolek. Sídlí na adrese 14, 38101 Kájov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 2022 Novosedly z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Novosedly z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Novosedly z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 25. 1. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8893 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14120453 | |
Jméno: | Novosedly z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 25.1.2022 |
Zapsána dne: | 25.1.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Kájov 38101, Česká republika | 25.1.2022 |
---|
Předseda | Ing Tomáš Palouda |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 |
Adresa | 14, 38101 Kájov |
Tajemník | Mgr. Dita Průchová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 |
Adresa | 70, 38101 Kájov |
Hospodář | Jaroslav Kopenec |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 |
Adresa | Náměstí Svornosti 9, 38101 Český Krumlov |
Člen výkonného výboru | Petra Boicos |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 |
Adresa | 1, 38101 Kájov |
Člen výkonného výboru | Mgr. Jakub Průcha |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 |
Adresa | 70, 38101 Kájov |
člen výboru | Mgr Dita Průchová |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2023 do 1.5.2024 |
Adresa | 70, 38101 Kájov |
předseda | Ing Tomáš Palouda |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2022 do 1.5.2024 |
Adresa | 14, 38101 Kájov |
tajemník | Jan Vozábal |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2022 do 1.5.2024 |
Adresa | 63, 38101 Kájov |
hospodář | Jaroslav Kopenec |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2022 do 1.5.2024 |
Adresa | Náměstí Svornosti 9, 38101 Český Krumlov |
člen výboru | Petra Boicos |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2022 do 1.5.2024 |
Adresa | 1, 38101 Kájov |
člen výboru | Václav Homolka |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2022 do 6.10.2022 |
Adresa | Dubenská 1654/15, 37005 České Budějovice |
IČO: | 14120453 |
---|---|
Firma: | Novosedly z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Kájov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 1. 2022 |
Sídlo: | 14, Kájov 38101 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |