Novosedelské sdružení z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Novosedelské sdružení z. s. (22746854) je Spolek. Sídlí na adrese 1, 69182 Novosedly. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Novosedelské sdružení z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Novosedelské sdružení z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Novosedelské sdružení z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 16452 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22746854 | |
Jméno: | Novosedelské sdružení z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Novosedly 69182, Česká republika | 30.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 6, Novosedly 69182, Česká republika | 1.1.2014 - 30.11.2016 |
Předseda spolku | Kristýna Ledvinová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | 60, 69182 Novosedly |
Místopředseda výboru | Michael Ledvina |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2021 |
Adresa | 60, 69182 Novosedly |
Hospodář spolku | Hana Haas |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2024 |
Adresa | 13, 69182 Novosedly |
Hospodář spolku | Hana Marušáková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2018 do 16.9.2024 |
Adresa | 13, 69182 Novosedly |
Předseda spolku | Kristýna Tomolová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2021 do 27.7.2022 |
Adresa | 60, 69182 Novosedly |
Předseda spolku | Kristýna Tomolová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2018 do 13.10.2021 |
Adresa | 1, 69182 Novosedly |
Místopředseda výboru | Michael Ledvina |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2018 do 13.10.2021 |
Adresa | 126, 69182 Novosedly |
Místopředseda spolku | Aleš Svízela |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | 159, 69182 Novosedly |
Hospodář spolku | Šárka Mondeková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | 365, 69182 Novosedly |
Předseda výboru | Markéta Šrámková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | Šumná 3711/5, 69501 Hodonín |
IČO: | 22746854 |
---|---|
Firma: | Novosedelské sdružení z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Novosedly |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 3. 2012 |
Sídlo: | 1, Novosedly 69182 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |