NOVI FLIBUSTJERY s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NOVI FLIBUSTJERY s.r.o. v likvidaci (28708393) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jizerská 2920/33, 40011 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 2009 NOVI FLIBUSTJERY s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o NOVI FLIBUSTJERY s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NOVI FLIBUSTJERY s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 31. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27871 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28708393 | |
Jméno: | NOVI FLIBUSTJERY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.8.2009 |
Zapsána dne: | 31.8.2009 | |
Právním důvodem zrušení společnosti je usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 1. 2021, č.j. 18 Cm 674/2017-39 (právní moc dnem 24. 3. 2021), kterým bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a nařízení její likvidace soudem. | 19.4.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.8.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jizerská 2920/33, Ústí nad Labem 40011, Česká republika | 31.8.2009 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.8.2009 - 26.11.2013 |
Jednatel | Ivan Budul |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 |
Adresa | , bytem v ČR: Praha 8, Koláčková 1906, PSČ 182 00, trvale bytem Iršavský okr., Zakarpatská obl., Broňka 40 |
Jednatel | Mariya Zhybak |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 |
Adresa | , bytem v ČR: Ústí nad Labem, Trmice, Fügnerova 400/24, PSČ 400 04, trvale bytem okr. Kolomyja, Goloskiv, Ivano-Frankivská obl., ul. Franka 11 |
Jednatel | Yuriy Turchyn |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 |
Adresa | , bytem v ČR: Ústí nad Labem, Trmice, Fügnerova 400/24, PSČ 400 04, trvale bytem Slobidka, Horodenkivský okr., Ivano-Frankivská obl. |
Jednatel | Ruslan Dovzhanyn |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 |
Adresa | , bytem v ČR: Ústí nad Labem, Tašov 48, PSČ 400 02, trvale bytem Brovary, Kyjevská obl., Vozednannja 15B/63 |
Jednatel | Hanna Dovzhanyn |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 |
Adresa | , bytem v ČR: Ústí nad Labem, Malé Březno 11, PSČ 400 02, trvale bytem Rokosovo, okr. Chust, Zakarpatská obl., Rokosovského 31 |
Jednatel | Nataliya Yamnyuk |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 |
Adresa | , bytem v ČR: Ústí nad Labem, Malé Březno 11, PSČ 400 02, trvale bytem Rivne, Šucheviča 18/462 |
Jednatel | Yuriy Alidzhanov |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 |
Adresa | , bytem v ČR: Lovosice, Lukavec 128, PSČ 410 02, trvale bytem Chust, Zakarpatská obl., Červona Hirska 3 |
Jednatel | Zinoviya Kushnir |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 |
Adresa | , bytem v ČR: Zápy 151, PSČ 250 01, trvale bytem Boryslav, Lvivská obl., Kovaliva 35/13 |
Jednatel | Nataliya Shevchuk |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 |
Adresa | , bytem v ČR: Mladá Boleslav, Bezděčín 34, PSČ 293 01, trvale bytem Rovno, Kiyevskaja 30/56 |
Jednatel | Ekaterina Luchko |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 |
Adresa | , bytem v ČR: Ústí nad Labem, Trmice, Nerudova 734/2, PSČ 400 04, trvale bytem Solněčnyj, Rostovskaja obl., Jasenevaja 22 |
IČO (identifikační číslo): | 28708393 |
---|---|
Jméno: | NOVI FLIBUSTJERY s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 8. 2009 |
Sídlo: | Jizerská 2920/33, Ústí nad Labem 40011 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Zinoviya Kushnir |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Turchyn |
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Alidzhanov |
Člen statutárního orgánu: | Hanna Dovzhanyn |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Shevchuk |
Člen statutárního orgánu: | Ruslan Dovzhanyn |
Člen statutárního orgánu: | Ekaterina Luchko |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Yamnyuk |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Budul |
Člen statutárního orgánu: | Mariya Zhybak |
IČO: | 28708393 |
---|---|
Firma: | NOVI FLIBUSTJERY s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Severní Terasa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 31. 8. 2009 |
Sídlo: | Jizerská 2920/33, Ústí nad Labem 40011 |
---|
Demolice a příprava staveniště |