NOSARA INVEST s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NOSARA INVEST s.r.o. (25070169) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ostrovní 126/30, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 8. 1996 a je stále aktivní. NOSARA INVEST s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o NOSARA INVEST s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NOSARA INVEST s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 8. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 47023 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25070169 | |
Jméno: | NOSARA INVEST s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.8.1996 |
Zapsána dne: | 7.8.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.8.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ostrovní 126/30, Praha 11000, Česká republika | 19.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Boršická 98, Dolní Němčí 68762, Česká republika | 28.1.2010 - 19.4.2023 |
Adresa: | Milady Horákové 389/44, Praha 7 17000, Česká republika | 21.8.2009 - 28.1.2010 |
Adresa: | Boršická 98, Dolní Němčí 17000, Česká republika | 28.1.2010 - 28.1.2010 |
Adresa: | V zahradách 14/1502, Praha 8 , Česká republika | 8.1.2004 - 21.8.2009 |
Adresa: | , Okoř čp. 20 25264, Česká republika | 7.8.1996 - 8.1.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 8.1.2004 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.8.1996 |
jednatel | Saman Nishantha Malagammana Dunuge Pothegedara |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2009 |
Adresa | Boršická 98, 68762 Dolní Němčí |
Jednatel | Upali Peiris |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.1996 do 21.8.2009 |
Adresa | , 25264 Okoř čp. 20 |
IČO (identifikační číslo): | 25070169 |
---|---|
Jméno: | NOSARA INVEST s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 8. 1996 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Ostrovní 126/30, Praha 11000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 1. 2023 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 10. 2003 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 8. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 8. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Saman Nishantha Malagammana Dunuge Pothegedara |
---|
IČO: | 25070169 |
---|---|
Firma: | NOSARA INVEST s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 8. 1996 |
Sídlo: | Ostrovní 126/30, Praha 11000 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů |