NORTH TRADING, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NORTH TRADING, spol. s r.o. (40613445) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hartigova 1686/112, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 5. 1991 a je stále aktivní. NORTH TRADING, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o NORTH TRADING, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NORTH TRADING, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 5. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2141 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 40613445 | |
Jméno: | NORTH TRADING, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.5.1991 |
Zapsána dne: | 22.5.1991 | |
Datum uzavření spol. smlouvy: 15.5.1991 | 22.5.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.5.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hartigova 1686/112, Praha 13000, Česká republika | 28.9.1995 |
---|---|---|
Adresa: | Krupská 1759/22, Praha 10000, Česká republika | 22.5.1991 - 28.9.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
dovoz a vývoz obilovin, luštěnin, zeleniny, potravinářské výrobky čerstvé, konzervované, preparované a zpracované, čerstvá zelenina a ovoce, olej a potravinářské tuky rostlin- ného původu, včelí produkty, maso a masné výrobky, živý doby- ek, zvířectvo, sušené mléko, cukr, surová a zpracovaná kůže, líh, přírodní vína | 22.5.1991 |
dovoz a vývoz metráže, textilu, konfekce, jakéhokoliv typu a kvality, společně s pletáží, košilové zboží, módni doplňky, spodní prádlo, obuv, kožené zboží, jakékoliv textilní výrobky, společně s bytovým textilem, nábytkem, domácí elektrospotřebiče, radiové a televizní přístroje a elektromateriály, řezivo a dřevěné výrobky, stavební a pokla- dový materiál, chemické suroviny, stroje a zařízení pro vý- robní spotřebu, výrobky ze železa a oceli, motorová vozidla, imitace střelných zbraní | 22.5.1991 |
velkoobchodní a maloobchodní prodej produktů značených ve shora uvedených bodech | 22.5.1991 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 22.5.1991 |
propagační činnost, nejen ve vlastním podnikání | 22.5.1991 |
provozování jakýchkoliv operací movitého a nemovitého obchodního, ekonomického a finančního charakteru na docílení či pokračování v předmětu podnikání, bude-li to považováno za nutné a náležité shromáždění společníků. Společnost může participovat jak přímo, tak nepřímo i v jiných společnostech, které budou mít stejnýá nebo podobný předmět činnosti nebo v těch společnostech, se kterými bude kontraktačně vázána | 22.5.1991 |
jednatel | Irina Pellerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.1995 |
Adresa | Hartigova 1686/112, 13000 Praha |
Člen statutárního orgánu | Patrizio Bruno Scuderoni |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1991 do 28.9.1995 |
Adresa | Schnirchova 186/25, 17000 Praha |
Člen statutárního orgánu | Ing. Jan Kubín |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1991 do 28.9.1995 |
Adresa | Krupská 1759/22, 10000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 40613445 |
---|---|
Jméno: | NORTH TRADING, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 5. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hartigova 1686/112, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Irina Pellerová |
---|
IČO: | 40613445 |
---|---|
Firma: | NORTH TRADING, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 5. 1991 |
Sídlo: | Koněvova 1686/112, Praha 13000 |
---|
Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy |