NORD-OST, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NORD-OST, s.r.o. (26513587) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Májovková 189/1, 10400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 2. 2002 a je stále aktivní. NORD-OST, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o NORD-OST, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NORD-OST, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 2. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 86918 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26513587 | |
Jméno: | NORD-OST, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.2.2002 |
Zapsána dne: | 25.2.2002 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 4.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.2.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Májovková 189/1, Praha 10 10400, Česká republika | 4.4.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Nechvalická 1047, Praha 9 19016, Česká republika | 1.6.2005 - 4.4.2011 |
Adresa: | K Juliáně 71, Praha 6 16400, Česká republika | 25.2.2002 - 1.6.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.7.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.8.2008 |
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor,pokud vedle pronájmu pronajímatelem nejsou poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor | 25.2.2002 - 4.7.2014 |
jednatel | Alexander Chernenko |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2014 |
Adresa | Májovková 189/1, 10400 Praha |
jednatel | Natalia Chernenko |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2014 |
Adresa | Májovková 189/1, 10400 Praha |
jednatel | Nataliya Alexandrovna Filip |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2023 |
Adresa | Štichova 596/10, 14900 Praha |
jednatel | Nataliya Filip |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 do 24.11.2023 |
Adresa | Štichova 596/10, 14900 Praha |
jednatel | Nataliya Filip |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2019 do 1.11.2023 |
Adresa | Májovková 189/1, 10400 Praha |
jednatel | Nataliya Chernenko |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2014 do 13.2.2019 |
Adresa | Májovková 189/1, 10400 Praha |
jednatel | Alexander Chernenko |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2007 do 4.7.2014 |
Adresa | K Juliáně 71, 16400 Praha 6 |
jednatel | Nataliya Chernenko |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2009 do 4.7.2014 |
Adresa | , Moskva, St.Tolmačevský 7-4 |
jednatel | Nataliya Chernenko |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2009 do 4.7.2014 |
Adresa | , Moskva, St.Tolmačevský 7-4 |
jednatel | Natalia Chernenko |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2005 do 4.7.2014 |
Adresa | K Juliáně 71, 16400 Praha 6 |
jednatel | Alexandre Tchernenko |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2003 do 18.4.2007 |
Adresa | K Juliáně 71, 16400 Praha 6 |
jednatel | Evgeny Bolesko |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2002 do 10.4.2003 |
Adresa | Babice 19, 25101 Babice u Říčan |
IČO (identifikační číslo): | 26513587 |
---|---|
Jméno: | NORD-OST, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 2. 2002 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Májovková 189/1, Praha 10400 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Natalia Chernenko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alexander Chernenko |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Filip |
IČO: | 26513587 |
---|---|
Firma: | NORD-OST, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 22 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 2. 2002 |
Sídlo: | Májovková 189/1, Praha 10400 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Chov zvířat pro zájmový chov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ubytování |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |